Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FRANCO Vittoria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Vicepresidenti | ||
PELLEGATTA Maria Agostina |
IU-Verdi-Com |
|
STERPA Egidio |
FI |
|
Segretari | ||
GIAMBRONE Fabio |
Misto |
|
VALDITARA Giuseppe |
AN |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMATO Paolo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ANGIUS Gavino |
Fino al 1 ottobre 2007 SDSE Dal 2 ottobre 2007 Misto |
Membro
dal 20 giugno 2007
al 19 novembre 2007
|
ASCIUTTI Franco |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BARELLI Paolo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BORDON Willer |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 28 maggio 2007
|
BUTTI Alessio |
AN |
Membro
dal 12 luglio 2006
al 28 luglio 2006
|
BUTTIGLIONE Rocco |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 5 febbraio 2008
|
CAPELLI Giovanna |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CARLONI Anna Maria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DAVICO Michelino |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DELL'UTRI Marcello |
FI |
Membro
dal 21 giugno 2006
|
DELOGU Mariano |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FONTANA Carlo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FRANCO Vittoria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
GAGLIARDI Rina |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
GIAMBRONE Fabio |
Misto |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
LEVI-MONTALCINI Rita |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MARCONI Luca |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MAURO Giovanni |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MELE Giorgio |
SDSE |
Membro
dal 17 maggio 2007
al 20 giugno 2007
|
SDSE |
Membro
dall'8 ottobre 2007
|
|
NEGRI Magda |
Aut |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PELLEGATTA Maria Agostina |
IU-Verdi-Com |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
POSSA Guido |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 21 giugno 2006
|
RANIERI Andrea |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ROTONDI Gianfranco |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SCALERA Giuseppe |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SOLIANI Albertina |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
STERPA Egidio |
FI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
STRANO Nino |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 12 luglio 2006
|
AN |
Membro
dal 28 luglio 2006
|
|
VALDITARA Giuseppe |
AN |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
ZAVOLI Sergio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|