Commissioni e Giunte
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
(Mozione 1-00020 approvata dall'Assemblea del Senato il 2 agosto 2001)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Costituita
il 19 settembre 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 19 settembre 2001
Scioglimento il 27 aprile 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PIANETTA Enrico |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
COZZOLINO Carmine |
AN |
|
TOIA Patrizia |
Mar-DL-U |
Dimissioni per incompatibilità il 19 luglio 2004 |
BEDIN Tino |
Mar-DL-U |
Dal 28 luglio 2004
|
Segretari | ||
SODANO Calogero |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
|
MARTONE Francesco |
Fino al 4 aprile 2005 Verdi-U, poi
Verdi-Un fino al 4 aprile 2005 Dal 5 aprile 2005 Misto |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BASILE Filadelfio Guido |
Fino al 27 aprile 2004 FI Dal 28 aprile 2004 al 5 maggio 2005 Misto Dal 6 maggio 2005 Mar-DL-U |
Membro
dal 9 luglio 2002
|
BEDIN Tino |
Mar-DL-U |
Membro
dal 15 luglio 2004
al 27 luglio 2004
|
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 28 luglio 2004
|
|
BEVILACQUA Francesco |
AN |
Membro
|
BIANCONI Laura |
FI |
Membro
|
BOLDI Rossana |
LNP, poi LP |
Membro
|
BONFIETTI Daria |
DS-U |
Membro
|
CARUSO Antonino |
AN |
Membro
|
COZZOLINO Carmine |
AN |
Membro
fino al 18 settembre 2001
|
AN |
Vicepresidente
dal 19 settembre 2001
|
|
DATO Cinzia |
Mar-DL-U |
Membro
dal 15 luglio 2004
|
DENTAMARO Ida Maria |
Fino al 25 giugno 2002 Mar-DL-U Dal 26 giugno 2002 Misto |
Membro
|
DE ZULUETA Tana |
Fino al 23 febbraio 2004 DS-U Dal 24 febbraio 2004 al 1 marzo 2005 Misto Dal 2 marzo 2005 Verdi-Un |
Membro
dal 4 dicembre 2001
|
DI GIROLAMO Leopoldo |
DS-U |
Membro
|
FAVARO Gian Pietro |
FI |
Membro
|
FEDERICI Pasqualino Lorenzo |
FI |
Membro
|
FORLANI Alessandro |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
IOVENE Nuccio |
DS-U |
Membro
|
LEVI-MONTALCINI Rita |
Misto |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
Misto |
Membro
|
MARITATI Alberto |
DS-U |
Membro
fino al 3 dicembre 2001
|
MARTONE Francesco |
Verdi-U |
Membro
fino al 18 settembre 2001
|
Verdi-U, poi
Verdi-Un fino al 4 aprile 2005 Dal 5 aprile 2005 Misto |
Segretario
dal 19 settembre 2001
|
|
MUGNAI Franco |
AN |
Membro
|
PETRINI Pierluigi |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 14 luglio 2004
|
PIANETTA Enrico |
FI |
Membro
fino al 18 settembre 2001
|
FI |
Presidente
dal 19 settembre 2001
|
|
PICCIONI Lorenzo |
FI |
Membro
|
SALVI Cesare |
DS-U |
Membro
|
SALZANO Francesco |
Fino al 30 settembre 2003 Aut Dal 1 ottobre 2003 UDC |
Membro
|
SODANO Calogero |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 18 settembre 2001
|
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Segretario
dal 19 settembre 2001
|
|
TOIA Patrizia |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 18 settembre 2001
|
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 19 settembre 2001
Dimissioni per incompatibilità il 19 luglio 2004 |
|
TRAVAGLIA Sergio |
FI |
Membro
fino al 9 luglio 2002
|