Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 7 del 22 giugno 2001
Costituita
il 26 giugno 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 26 giugno 2001
Rinnovo biennale il 7 ottobre 2003
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PROVERA Fiorello |
LNP, poi LP |
Fino al 6 ottobre 2003
|
LP |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Vicepresidenti | ||
FRAU Aventino |
Fino al 31 luglio 2002 FI Dal 1 agosto 2002 Aut |
Fino al 26 settembre 2002
|
DANIELI Franco |
Mar-DL-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
Mar-DL-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
CASTAGNETTI Guglielmo |
FI |
Dall'8 ottobre 2002
al 6 ottobre 2003
|
FI |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Segretari | ||
PELLICINI Piero |
AN |
Fino al 2 ottobre 2003
|
MORSELLI Stefano |
AN |
Dal 7 ottobre 2003
|
DE ZULUETA Tana |
DS-U |
Fino al 2 ottobre 2003
|
BUDIN Milos |
DS-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREOTTI Giulio |
Aut |
Membro
|
BALBONI Alberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alfredo MANTICA. |
AN |
Membro
fino al 27 giugno 2001
|
BOCO Stefano |
Verdi-Un |
Membro
dal 7 aprile 2005
|
BONFIETTI Daria |
DS-U |
Membro
dal 27 novembre 2002
|
BUDIN Milos |
DS-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
DS-U |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
CASTAGNETTI Guglielmo |
FI |
Membro
fino al 7 ottobre 2002
|
FI |
Vicepresidente
dall'8 ottobre 2002
al 6 ottobre 2003
|
|
FI |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
COLOMBO Emilio |
Misto |
Membro
dal 10 marzo 2005
|
CORRADO Andrea |
LP |
Membro
dal 19 giugno 2002
|
DANIELI Franco |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
DELL'UTRI Marcello |
FI |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
DE MARTINO Francesco |
DS-U |
Membro
Deceduto il 18 novembre 2002 |
DE ZULUETA Tana |
DS-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
DS-U |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 2 ottobre 2003
|
|
Fino al 23 febbraio 2004 DS-U Dal 24 febbraio 2004 al 1 marzo 2005 Misto Dal 2 marzo 2005 Verdi-Un |
Membro
dal 3 ottobre 2003
al 2 marzo 2005
|
|
FISICHELLA Domenico |
Misto |
Membro
dal 19 dicembre 2005
|
FORLANI Alessandro |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
FRAU Aventino |
FI |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Fino al 31 luglio 2002 FI Dal 1 agosto 2002 Aut |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 26 settembre 2002
|
|
GIULIANO Pasquale |
FI |
Membro
dal 3 ottobre 2003
|
GRILLOTTI Lamberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alfredo MANTICA. |
AN |
Membro
dal 28 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
GUZZANTI Paolo |
FI |
Membro
|
IANNUZZI Raffaele |
FI |
Membro
|
IOANNUCCI Maria Claudia |
FI |
Membro
dal 25 settembre 2002
|
MANTICA Alfredo Sostituito da Alberto BALBONI dal 22 giugno 2001 al 27 giugno 2001. Sostituito da Lamberto GRILLOTTI dal 28 giugno 2001 al 6 ottobre 2003. |
AN |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
MANZELLA Andrea |
DS-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
MANZIONE Roberto |
Mar-DL-U |
Membro
|
MARTONE Francesco |
Verdi-U, poi
Verdi-Un fino al 4 aprile 2005 Dal 5 aprile 2005 Misto |
Membro
fino al 6 aprile 2005
|
MORSELLI Stefano |
AN |
Membro
dal 5 marzo 2003
al 6 ottobre 2003
|
AN |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
NAPOLITANO Giorgio |
Dal 29 settembre 2005 DS-U |
Membro
dal 29 settembre 2005
|
NESSA Pasquale |
FI |
Membro
dal 10 maggio 2005
|
OCCHETTO Achille |
Misto |
Membro
fino al 22 marzo 2004
|
PELLICINI Piero |
AN |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
AN |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 2 ottobre 2003
|
|
AN |
Membro
dal 3 ottobre 2003
|
|
PIANETTA Enrico |
FI |
Membro
|
PROVERA Fiorello |
LNP |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
LNP, poi LP |
Presidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
LP |
Presidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
RIGONI Andrea |
Mar-DL-U |
Membro
|
SALVI Cesare |
DS-U |
Membro
|
SANZARELLO Sebastiano |
UDC |
Membro
dal 19 dicembre 2005
|
SCALFARO Oscar Luigi |
Misto |
Membro
|
SERVELLO Francesco |
AN |
Membro
|
SODANO Calogero |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
TIRELLI Francesco |
LNP, poi LP |
Membro
fino al 19 giugno 2002
|
TONINI Giorgio |
DS-U |
Membro
dal 3 ottobre 2003
|
ZAVOLI Sergio |
DS-U |
Membro
dal 23 marzo 2004
al 29 settembre 2005
|