Commissioni e Giunte
Consiglio di disciplina
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Ufficio di Presidenza costituito il 22 marzo 2002
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERGAMO Ugo |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
|
Vicepresidente | ||
BATTISTI Alessandro |
Mar-DL-U |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BATTISTI Alessandro |
Mar-DL-U |
Vicepresidente
dal 22 marzo 2002
|
BERGAMO Ugo |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Presidente
dal 22 marzo 2002
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
FORLANI Alessandro |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
dal 22 marzo 2002
|
FORMISANO Aniello |
Fino al 26 gennaio 2005 Mar-DL-U Dal 27 gennaio 2005 Misto |
Membro
dal 22 marzo 2002
|