Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 7 del 22 giugno 2001
Costituita
il 26 giugno 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 26 giugno 2001
Rinnovo biennale il 7 ottobre 2003
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
NOVI Emiddio |
FI |
Fino al 6 ottobre 2003
|
FI |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Vicepresidenti | ||
TURRONI Sauro |
Verdi-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Fino al 22 gennaio 2002
|
MULAS Giuseppe |
AN |
Dal 30 gennaio 2002
al 6 ottobre 2003
|
AN |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Segretari | ||
BERGAMO Ugo |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Fino al 6 ottobre 2003
|
UDC |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
VALLONE Giuseppe |
Mar-DL-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
Mar-DL-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMATO Giuliano |
Misto |
Membro
|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
AN |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 22 gennaio 2002
|
|
AN |
Membro
dal 23 gennaio 2002
|
|
BERGAMO Ugo |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
UDC |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
BO Carlo |
Mar-DL-U |
Membro
Deceduto il 21 luglio 2001 |
CHINCARINI Umberto |
LNP, poi LP |
Membro
|
DETTORI Bruno |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
FIRRARELLO Giuseppe |
FI |
Membro
dal 15 ottobre 2002
al 7 ottobre 2003
|
FI |
Membro
dall'8 ottobre 2003
|
|
GASBARRI Mario |
DS-U |
Membro
|
GIOVANELLI Fausto |
DS-U |
Membro
|
GRECO Mario |
FI |
Membro
dall'8 ottobre 2003
|
IOVENE Nuccio |
DS-U |
Membro
|
IZZO Cosimo |
FI |
Membro
dal 13 dicembre 2005
|
LAVAGNINI Severino |
Mar-DL-U |
Membro
dal 1 agosto 2001
al 30 giugno 2002
|
LIGUORI Ettore |
Mar-DL-U |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
MANFREDI Luigi |
FI |
Membro
fino al 15 ottobre 2002
|
MARANO Salvatore |
FI |
Membro
|
MARTONE Francesco |
Misto |
Membro
dal 7 aprile 2005
|
MONCADA Gino |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
MONTINO Esterino |
DS-U |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
MULAS Giuseppe |
AN |
Membro
fino al 29 gennaio 2002
|
AN |
Vicepresidente
dal 30 gennaio 2002
al 6 ottobre 2003
|
|
AN |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
NOVI Emiddio |
FI |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
FI |
Presidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
FI |
Presidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
OCCHETTO Achille |
Misto |
Membro
dal 23 marzo 2004
|
PAGANO Maria Grazia |
DS-U |
Membro
dal 29 settembre 2005
|
PETRUCCIOLI Claudio |
DS-U |
Membro
dal 7 ottobre 2003
Dimissioni per incompatibilità il 14 settembre 2005 |
PONZO Egidio Luigi |
FI |
Membro
|
RIZZI Enrico |
FI |
Membro
Deceduto il 6 dicembre 2005 |
ROLLANDIN Augusto |
Aut |
Membro
|
ROTONDO Antonio |
DS-U |
Membro
|
SCOTTI Luigi |
FI |
Membro
|
SPECCHIA Giuseppe |
AN |
Membro
|
TURRONI Sauro |
Verdi-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Verdi-U |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
VALLONE Giuseppe |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
VEGAS Giuseppe |
FI |
Membro
dal 13 dicembre 2005
|
ZAPPACOSTA Lucio |
AN |
Membro
|
ZAVOLI Sergio |
Fino all'8 marzo 2004 Misto Dal 9 marzo 2004 DS-U |
Membro
fino al 22 marzo 2004
|