Commissioni e Giunte
Commissione speciale in materia d'infanzia
(Deliberazione 2 ottobre 1996)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 10 dicembre 1997
Ufficio di Presidenza costituito il 10 dicembre 1997
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Fino al 17 dicembre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 18 dicembre 1998 Misto |
|
Vicepresidenti | ||
DANIELE GALDI Maria Grazia |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
|
Segretari | ||
LO CURZIO Giuseppe |
PPI |
Fino al 27 gennaio 1999
|
BOSI Francesco |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
|
RESCAGLIO Angelo |
PPI |
Dal 28 gennaio 1999
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AVOGADRO Roberto |
Lega Nord, poi
Lega Forza Padania fino al 19 ottobre 1999 Dal 20 ottobre 1999 Misto |
Membro
fino al 23 novembre 2000
|
BERNASCONI Anna Maria |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BOSI Francesco |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Segretario
dal 10 dicembre 1997
|
BRUNO GANERI Antonella |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CALLEGARO Luciano |
Fino al 17 febbraio 1998 CDU Dal 18 febbraio 1998 CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Membro
|
CAMERINI Fulvio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CAMPUS Gianvittorio |
AN |
Membro
Dimissioni accettate il 15 giugno 2000 |
CARUSO Antonino |
AN |
Membro
dal 23 novembre 2000
|
CASTELLANI Carla |
AN |
Membro
|
DANIELE GALDI Maria Grazia |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 9 dicembre 1997
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Vicepresidente
dal 10 dicembre 1997
|
|
DE LUCA Athos |
Verdi-U |
Membro
dal 16 luglio 1998
|
D'ONOFRIO Francesco |
CCD |
Membro
fino al 10 dicembre 1997
|
FASSONE Elvio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
FOLLIERI Luigi |
PPI |
Membro
fino al 5 ottobre 1998
|
LO CURZIO Giuseppe |
PPI |
Membro
fino al 9 dicembre 1997
|
PPI |
Segretario
dal 10 dicembre 1997
al 27 gennaio 1999
|
|
Fino al 6 agosto 2000 PPI Dal 7 agosto 2000 CCD |
Membro
dal 28 gennaio 1999
|
|
MAGGIORE Giuseppe |
FI |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
Misto |
Membro
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
fino al 9 dicembre 1997
|
Fino al 17 dicembre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 18 dicembre 1998 Misto |
Presidente
dal 10 dicembre 1997
|
|
MONTAGNINO Antonio Michele |
PPI |
Membro
|
MONTELEONE Antonino |
AN |
Membro
|
NAVA Davide |
UDEUR |
Membro
dal 23 novembre 2000
|
OCCHIPINTI Mario |
Misto |
Membro
fino al 17 febbraio 2000
|
PAGANO Maria Grazia |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PELLICINI Piero |
AN |
Membro
|
PIANETTA Enrico |
FI |
Membro
|
PIERONI Maurizio |
Verdi-U |
Membro
fino al 15 luglio 1998
|
PILONI Ornella |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PINGGERA Armin |
Misto |
Membro
dal 18 febbraio 2000
|
RESCAGLIO Angelo |
PPI |
Membro
dal 6 ottobre 1998
al 27 gennaio 1999
|
PPI |
Segretario
dal 28 gennaio 1999
|
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 27 ottobre 1998 Dal 28 ottobre 1998 DS-U |
Membro
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
Membro
fino al 9 dicembre 1997
|
FI |
Vicepresidente
dal 10 dicembre 1997
|
|
STIFFONI Piergiorgio |
Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 6 dicembre 1999
|
TIRELLI Francesco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania |
Membro
fino al 5 dicembre 1999
|
TOMASSINI Antonio |
FI |
Membro
|
VALLETTA Antonino |
Sin.Dem.-Ulivo, poi
DS-U fino all'8 marzo 2000 Dal 9 marzo 2000 Misto |
Membro
|