Commissioni e Giunte
2ª Commissione permanente
(Giustizia)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
ZECCHINO Ortensio |
PPI |
Fino al 21 luglio 1998
|
PPI |
Dal 22 luglio 1998
al 26 ottobre 1998
|
|
PINTO Michele |
PPI |
Dal 28 ottobre 1998
|
Vicepresidenti | ||
SENESE Salvatore |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
CALLEGARO Luciano |
CCD |
Dal 22 luglio 1998
|
CIRAMI Melchiorre |
Fino al 10 marzo 1998 CCD Dall'11 marzo 1998 CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Fino al 21 luglio 1998
|
Segretari | ||
MELONI Franco Costantino |
Misto |
Fino al 21 luglio 1998
|
Misto |
Dal 22 luglio 1998
|
|
MILIO Pietro |
Fino al 26 gennaio 1997 FI Dal 27 gennaio 1997 Misto |
Fino al 21 luglio 1998
|
Misto |
Dal 22 luglio 1998
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AYALA Giuseppe Maria Sostituito da Silvia BARBIERI dal 30 maggio 1996 al 12 giugno 1996. Sostituito da Guido CALVI dal 12 giugno 1996 al 22 aprile 1998. Sostituito da Gianni NIEDDU dal 23 aprile 1998 al 17 marzo 1999. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 17 marzo 1999
|
BARBIERI Silvia |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 14 marzo 1997
|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Membro
|
BERTONI Raffaele |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BETTONI BRANDANI Monica Sostituita da Alessandro PARDINI dal 18 marzo 1999 al 22 maggio 2000. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
al 22 maggio 2000
|
BOBBIO Norberto |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 22 aprile 1998
|
BONFIETTI Daria |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BUCCIERO Ettore |
AN |
Membro
|
CALLEGARO Luciano |
Fino al 17 febbraio 1998 CDU Dal 18 febbraio 1998 CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
CCD |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
CALVI Guido |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 12 giugno 1996
|
CARUSO Antonino |
AN |
Membro
|
CASTELLANI Pierluigi Sostituito da Angelo RESCAGLIO dal 14 marzo 1997 al 26 ottobre 1998. |
PPI |
Membro
dal 14 marzo 1997
al 26 ottobre 1998
|
In sostituzione
del Ministro Ortensio ZECCHINO. |
PPI |
Membro
dal 9 novembre 1999
al 14 febbraio 2001
|
CENTARO Roberto |
FI |
Membro
|
CIRAMI Melchiorre |
CCD |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 10 marzo 1998 CCD Dall'11 marzo 1998 CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 22 marzo 1999
|
|
Misto |
Membro
dal 21 settembre 2000
|
|
CORTELLONI Augusto |
Fino al 12 ottobre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 13 ottobre 1998 UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 15 ottobre 1997
|
DE GUIDI Guido Cesare |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 14 marzo 1997
|
DENTAMARO Ida Maria |
Fino al 26 giugno 2000 Misto Dal 27 giugno 2000 UDEUR |
Membro
dal 23 febbraio 2000
al 27 giugno 2000
|
DONDEYNAZ Guido In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ombretta FUMAGALLI CARULLI. |
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
al 20 settembre 2000
|
DONISE Eugenio Mario |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 12 giugno 1996
|
FASSONE Elvio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
FOLLIERI Luigi |
PPI |
Membro
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 27 ottobre 1998
al 15 settembre 1999
|
Sostituita da
Guido DONDEYNAZ
dal 14 settembre 2000 al 20 settembre 2000. |
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
al 20 settembre 2000
|
GASPERINI Luciano |
Lega Nord |
Membro
fino al 4 giugno 1998
|
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 15 luglio 1999
|
|
GIORGIANNI Angelo |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
fino al 4 marzo 1997
|
Fino al 15 marzo 1999 Misto Dal 16 marzo 1999 PPI |
Membro
dal 5 marzo 1999
all'8 novembre 1999
|
|
GNUTTI Vito |
Democrazia Europea |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
GRECO Mario |
FI |
Membro
fino al 14 marzo 1997
|
FI |
Membro
dal 24 giugno 1997
|
|
LOIERO Agazio |
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 2 aprile 1998
al 27 ottobre 1998
|
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Verdi-U |
Membro
fino al 25 febbraio 1997
|
MARITATI Alberto |
Misto |
Membro
dal 6 luglio 1999
al 27 agosto 1999
|
Sostituito da
Carla MAZZUCA POGGIOLINI
dal 28 settembre 1999 al 29 settembre 1999. |
Misto |
Membro
dal 28 settembre 1999
al 29 settembre 1999
|
Misto |
Membro
dal 13 giugno 2000
|
|
MARTELLI Valentino Sostituito da Ombretta FUMAGALLI CARULLI dal 4 marzo 1999 al 14 settembre 1999. Sostituito da Saverio VERTONE dal 15 settembre 1999 al 20 dicembre 1999. |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dal 4 marzo 1999
al 12 gennaio 2000
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
fino al 4 marzo 1997
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Alberto MARITATI. |
Misto |
Membro
dal 28 settembre 1999
al 29 settembre 1999
|
Misto |
Membro
dal 30 ottobre 1999
al 12 giugno 2000
|
|
MELONI Franco Costantino |
Misto |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Misto |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Misto |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
MILIO Pietro |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 26 gennaio 1997 FI Dal 27 gennaio 1997 Misto |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Misto |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
NIEDDU Gianni In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giuseppe Maria AYALA. |
DS-U |
Membro
dal 23 aprile 1998
al 17 marzo 1999
|
PARDINI Alessandro In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Monica BETTONI BRANDANI. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
al 22 maggio 2000
|
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|
|
PASTORE Andrea |
FI |
Membro
dal 14 marzo 1997
all'11 dicembre 1997
|
PERA Marcello |
FI |
Membro
dall'11 dicembre 1997
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 15 luglio 1999
|
PETTINATO Rosario |
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
|
PINTO Michele |
PPI |
Membro
dal 27 ottobre 1998
al 27 ottobre 1998
|
PPI |
Presidente
dal 28 ottobre 1998
|
|
PREIONI Marco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 10 ottobre 1996
|
RESCAGLIO Angelo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pierluigi CASTELLANI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Ortensio ZECCHINO. |
PPI |
Membro
dal 14 marzo 1997
al 16 marzo 1999
|
RONCHI Edo Sostituito da Rosario PETTINATO dal 25 febbraio 1997 al 15 maggio 1997. |
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
al 15 maggio 1997
|
RUSSO Giovanni |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 27 ottobre 1998 Dal 28 ottobre 1998 DS-U |
Membro
fino al 2 novembre 1998
|
SALVI Cesare Sostituito da Alessandro PARDINI dal 23 maggio 2000 al 29 maggio 2001. |
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
Membro
|
SENESE Salvatore |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
fino al 10 ottobre 1996
|
Fino all'8 ottobre 1998 Lega Nord Dal 9 ottobre 1998 Misto |
Membro
dal 5 giugno 1998
al 27 ottobre 1998
|
|
SILIQUINI Maria Grazia |
Fino al 2 giugno 1997 CCD Dal 3 giugno 1997 AN |
Membro
fino al 17 giugno 1997
|
VALENTINO Giuseppe |
AN |
Membro
|
VERTONE Saverio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Valentino MARTELLI. |
Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 15 settembre 1999
al 20 dicembre 1999
|
ZECCHINO Ortensio |
PPI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
PPI |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
PPI |
Presidente
dal 22 luglio 1998
al 26 ottobre 1998
|
|
Sostituito da
Angelo RESCAGLIO
dal 27 ottobre 1998 al 16 marzo 1999. Sostituito da Angelo GIORGIANNI dal 17 marzo 1999 all'8 novembre 1999. Sostituito da Pierluigi CASTELLANI dal 9 novembre 1999 al 14 febbraio 2001. |
Fino al 7 febbraio 2001 PPI Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
dal 27 ottobre 1998
al 14 febbraio 2001
|