Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
MANARA Elia |
Lega Nord |
|
GREGORELLI Aldo |
PPI |
|
Segretari | ||
PEPE Luigi |
CCD |
|
CARELLA Francesco |
Pr. Verdi-Rete |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta |
FI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
FI |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
ANDREOLI Remo |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
Fino al 15 maggio 1995 Lega Federal. Dal 16 maggio 1995 Misto |
Membro
dal 22 marzo 1995
|
|
BETTONI BRANDANI Monica |
Progr. Feder. |
Membro
|
BINAGHI Giovanni |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 22 marzo 1995
|
Lega Federal., poi
Lega It.Fed.-UF, poi
LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
Membro
dal 16 maggio 1995
|
|
BRUGNETTINI Massimo |
Lega Nord |
Membro
|
CAMPUS Gianvittorio |
FI |
Membro
|
CARELLA Francesco |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Pr. Verdi-Rete |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
CECCATO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
DEGAUDENZ Aldo |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
al 3 ottobre 1995
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
DI ORIO Ferdinando |
Progr. Feder. |
Membro
|
GALLOTTI Pier Giorgio |
FI |
Membro
|
GREGORELLI Aldo |
PPI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
PPI |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
GUALTIERI Libero |
Sinistra Dem. |
Membro
|
LAVAGNINI Severino |
PPI |
Membro
|
MANARA Elia |
Lega Nord |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Lega Nord |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
MARTELLI Valentino |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MININNI-JANNUZZI Giuseppe |
LIF |
Membro
dal 21 settembre 1995
|
MODOLO Maria Antonia |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
MONTELEONE Antonino |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PEPE Luigi |
CCD |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
CCD |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
PETRUCCI Patrizio |
Progr. Feder. |
Membro
|
PIETRA LENZI Enrica |
Progr. Feder. |
Membro
|
RIZ Roland |
Misto |
Membro
fino al 26 gennaio 1995
|
SECCHI Carlo |
CDU |
Membro
dal 3 ottobre 1995
|
SERRA Enrico |
Lega Nord |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 31 maggio 1995
|
SIGNORELLI Ferdinando |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
STAGLIENO Marcello |
Fino al 19 settembre 1995 Misto Dal 20 settembre 1995 LIF |
Membro
dal 26 gennaio 1995
al 21 settembre 1995
|
TORLONTANO Glauco |
Progr. Feder. |
Membro
|
VALLETTA Antonino |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 febbraio 1995
|
XIUME' Giombattista |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|