Commissioni e Giunte
Consiglio di garanzia
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 70 del 17 luglio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 19 giugno 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BRUNO Donato |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Deceduto il 17 agosto 2015 |
ALICATA Bruno |
FI-PdL XVII |
Dal 4 novembre 2015
|
Vicepresidente | ||
FILIPPIN Rosanna |
PD |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALICATA Bruno |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 27 ottobre 2015
al 3 novembre 2015
|
FI-PdL XVII |
Presidente
dal 4 novembre 2015
|
|
BRUNO Donato |
PdL |
Membro
dal 18 giugno 2013
al 18 giugno 2013
|
PdL, poi FI-PdL XVII |
Presidente
dal 19 giugno 2013
Deceduto il 17 agosto 2015 |
|
CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore |
PD |
Membro
dal 18 giugno 2013
|
FILIPPIN Rosanna |
PD |
Membro
dal 18 giugno 2013
al 18 giugno 2013
|
PD |
Vicepresidente
dal 19 giugno 2013
|
|
MOLINARI Francesco |
Fino al 28 gennaio 2015 M5S Dal 29 gennaio 2015 Misto |
Membro
dal 18 giugno 2013
|
TORRISI Salvatore |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD fino al 22 marzo 2018 |
Membro
dal 27 ottobre 2015
|
ZANETTIN Pierantonio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 18 giugno 2013
Dimissioni per incompatibilità il 25 settembre 2014 (eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura) |
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALICATA Bruno |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 18 giugno 2013
al 26 ottobre 2015
|
BUCCARELLA Maurizio |
M5S |
Membro
dal 18 giugno 2013
|
COCIANCICH Roberto |
PD |
Membro
dal 18 giugno 2013
al 15 aprile 2014
|
DE MONTE Isabella |
PD |
Membro
dal 16 aprile 2014
Dimissioni per incompatibilità il 30 giugno 2014 |
SCALIA Francesco |
PD |
Membro
dal 18 giugno 2013
|
TORRISI Salvatore |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 18 giugno 2013
al 26 ottobre 2015
|
Legislature
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura