BERNINI Anna Maria
|
PdL, poi
FI-PdL XVII |
Membro
|
BRUNO Donato
|
PdL, poi
FI-PdL XVII |
Membro
Deceduto
il 17 agosto 2015
|
BUCCARELLA Maurizio
|
M5S |
Membro
|
CALDEROLI Roberto
|
Fino al 29 ottobre 2017 LN-Aut Dal 30 ottobre 2017 Misto |
Membro
|
DELLA VEDOVA Benedetto
|
SCpI |
Membro
fino al 9 settembre 2013
|
DE PETRIS Loredana
|
Misto |
Membro
dal 19 giugno 2013
|
FERRARA Mario
|
GAL, poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi
GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi
GAL (GS, PpI, FV, M), poi
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi
GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi
GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi
GAL (DI, GS, MPL, RI), poi
GAL (DI, GS, PpI, RI), poi
GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi
GAL-UDC |
Membro
dal 19 giugno 2013
|
FINOCCHIARO Anna
|
PD |
Membro
fino al 12 dicembre 2016
|
GIARRUSSO Mario Michele
|
M5S |
Membro
fino al 5 settembre 2013
|
GRASSO Pietro
|
Fino al 26 ottobre 2017 PD Dal 27 ottobre 2017 Misto |
Presidente
|
LANZILLOTTA Linda
|
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi
SCpI fino al 17 febbraio 2015 Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 9 settembre 2013
|
MINNITI Marco
|
PD |
Membro
fino al 16 maggio 2013
|
PALMA Nitto Francesco
|
PdL, poi
FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
QUAGLIARIELLO Gaetano
|
PdL |
Membro
fino al 27 aprile 2013
|
RUSSO Francesco
|
PD |
Membro
dal 28 maggio 2013
|
SANTANGELO Vincenzo
|
M5S |
Membro
dal 5 settembre 2013
|
TORRISI Salvatore
|
NCD, poi
AP (NCD-UDC), poi
AP (Ncd-CpI), poi
AP (Ncd-CpE), poi
AP-CpE, poi
AP-CpE-NCD |
Membro
dal 12 marzo 2014
|
ZANDA Luigi
|
PD |
Membro
|
ZELLER Karl
|
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 19 giugno 2013
|