Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Scioglimento il 22 marzo 2018
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SACCONI Maurizio |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Fino al 20 gennaio 2016
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Vicepresidenti | ||
PARENTE Annamaria |
PD |
Fino al 7 gennaio 2014
|
MUNERATO Emanuela |
Fino al 25 marzo 2015 LN-Aut Dal 26 marzo 2015 Misto |
Fino al 21 gennaio 2016
|
CATALFO Nunzia |
M5S |
Dal 21 gennaio 2016
|
SPILABOTTE Maria |
PD |
Dal 15 gennaio 2014
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Segretari | ||
FAVERO Nicoletta |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
PAGLINI Sara |
M5S |
Fino al 20 gennaio 2016
|
BERTACCO Stefano |
Fino al 5 settembre 2017 FI-PdL XVII Dal 6 settembre 2017 Misto |
Dal 21 gennaio 2016
al 29 settembre 2017
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIONI Ignazio |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
ARACRI Francesco |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 18 febbraio 2016
|
AUGELLO Andrea |
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi
GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) fino al 24 maggio 2016 Dal 25 maggio 2016 CoR |
Membro
dal 12 gennaio 2016
al 27 maggio 2016
|
AURICCHIO Domenico |
Dal 2 luglio 2014 al 21 settembre 2015 FI-PdL XVII Dal 22 settembre 2015 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP fino al 27 giugno 2017 Dal 28 giugno 2017 FI-PdL XVII |
Membro
dal 2 luglio 2014
|
BAROZZINO Giovanni |
Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BENCINI Alessandra |
Fino al 6 marzo 2014 M5S Dal 7 marzo 2014 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 giugno 2015
|
Misto |
Membro
dal 25 giugno 2015
|
|
BERGER Hans |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BERTACCO Stefano |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 30 settembre 2014
al 20 gennaio 2016
|
Fino al 5 settembre 2017 FI-PdL XVII Dal 6 settembre 2017 Misto |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
al 29 settembre 2017
|
|
CATALFO Nunzia |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
COMPAGNONE Giuseppe |
AL-A |
Membro
dal 30 luglio 2015
al 28 settembre 2015
|
CONTE Franco |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2013
|
D'ADDA Erica |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
D'ALI' Antonio |
NCD |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 4 dicembre 2013
|
In sostituzione
del Ministro Gaetano QUAGLIARIELLO. In sostituzione del Sottosegretario di Stato Simona VICARI. In sostituzione del Ministro Gaetano QUAGLIARIELLO. In sostituzione del Sottosegretario di Stato Simona VICARI. |
Fino al 12 ottobre 2014 NCD Dal 13 ottobre 2014 FI-PdL XVII |
Membro
dal 5 dicembre 2013
al 23 ottobre 2014
|
D'APUZZO Mario |
ALA-PRI |
Membro
dal 10 gennaio 2018
|
DE POLI Antonio |
AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 18 febbraio 2015
al 21 gennaio 2016
|
DI BIAGIO Aldo |
Fino al 15 dicembre 2014 PI Dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 20 novembre 2014
al 18 febbraio 2015
|
DI MAGGIO Salvatore Tito |
CRi |
Membro
dal 4 giugno 2015
al 31 luglio 2015
|
DIVINA Sergio |
LN-Aut |
Membro
dal 1 aprile 2015
|
D'ONGHIA Angela Sostituita da Mario MAURO dal 12 marzo 2014 al 20 novembre 2014. |
Fino al 17 novembre 2014 PI Dal 18 novembre 2014 GAL |
Membro
dall'11 dicembre 2013
al 20 novembre 2014
|
Sostituita da
Mario FERRARA
dal 22 febbraio 2017 al 22 dicembre 2017. |
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 22 febbraio 2017
|
FAVERO Nicoletta |
PD |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
FERRARA Mario |
GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 13 gennaio 2016
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Angela D'ONGHIA. |
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 22 febbraio 2017
al 22 dicembre 2017
|
FUCKSIA Serenella |
FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 29 maggio 2017
|
GATTI Maria Grazia |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 25 febbraio 2014
|
Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 2 marzo 2017
|
|
GHEDINI Niccolo' |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 5 ottobre 2016
al 28 giugno 2017
|
GHEDINI Rita |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni accettate il 16 ottobre 2014 |
ICHINO Pietro |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI fino al 17 febbraio 2015 Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
LEPRI Stefano |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MANASSERO Patrizia |
PD |
Membro
dal 20 ottobre 2014
al 6 marzo 2017
|
MANCUSO Bruno In sostituzione del Sottosegretario di Stato Simona VICARI. |
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 24 ottobre 2014
al 18 febbraio 2015
|
MAURO Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angela D'ONGHIA. |
Fino al 17 novembre 2014 PI Dal 18 novembre 2014 GAL |
Membro
dal 12 marzo 2014
al 20 novembre 2014
|
MERLONI Maria Paola |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 24 settembre 2015
al 21 ottobre 2015
|
MUNERATO Emanuela |
Fino al 25 marzo 2015 LN-Aut Dal 26 marzo 2015 Misto |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 21 gennaio 2016
|
Fino al 21 dicembre 2017 Misto Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dal 4 maggio 2017
al 29 dicembre 2017
|
|
MUSSOLINI Alessandra |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni per incompatibilità il 30 giugno 2014 |
OLIVERO Andrea Sostituito da Lucio ROMANO dall'11 giugno 2015 al 24 settembre 2015. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dall'11 giugno 2015
al 24 settembre 2015
|
PAGANO Pippo |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
PAGLINI Sara |
M5S |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Membro
dal 21 gennaio 2016
|
|
PARENTE Annamaria |
PD |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 7 gennaio 2014
|
PD |
Membro
dall'8 gennaio 2014
|
|
PEZZOPANE Stefania |
PD |
Membro
dal 25 febbraio 2014
al 6 marzo 2017
|
PICCINELLI Enrico |
Dal 29 maggio 2013 PdL, poi FI-PdL XVII fino al 21 dicembre 2015 Dal 22 dicembre 2015 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP |
Membro
dal 29 maggio 2013
al 17 febbraio 2017
|
PUGLIA Sergio |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
QUAGLIARIELLO Gaetano Sostituito da Antonio D'ALI' dal 5 dicembre 2013 al 10 marzo 2014. |
NCD |
Membro
dal 5 dicembre 2013
al 10 marzo 2014
|
ROMANO Lucio In sostituzione del Vice ministro Andrea OLIVERO. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dall'11 giugno 2015
al 24 settembre 2015
|
ROSSI Mariarosaria |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 3 ottobre 2017
|
SACCONI Maurizio |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
SCAVONE Antonio |
ALA-SCCLP, poi
ALA fino al 21 dicembre 2017 Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dall'11 luglio 2017
|
SCHIFANI Renato |
Fino al 17 novembre 2013 PdL Dal 18 novembre 2013 NCD |
Membro
dal 10 giugno 2013
al 23 novembre 2013
|
SERAFINI Giancarlo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
SPILABOTTE Maria |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 14 gennaio 2014
|
PD |
Vicepresidente
dal 15 gennaio 2014
al 20 gennaio 2016
|
|
PD |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
VERDINI Denis |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 7 ottobre 2014
|
VERRO Antonio |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni per incompatibilità il 28 maggio 2013 |
VICARI Simona Sostituita da Antonio D'ALI' dall'11 marzo 2014 al 23 ottobre 2014. Sostituita da Bruno MANCUSO dal 24 ottobre 2014 al 18 febbraio 2015. |
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dall'11 marzo 2014
al 18 febbraio 2015
|
VILLARI Riccardo |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 20 gennaio 2016
al 21 gennaio 2016
|
ZIN Claudio |
Fino all'8 luglio 2013 SCpI Dal 9 luglio 2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 9 luglio 2013
|
ZIZZA Vittorio |
CRi, poi
CoR fino al 1 aprile 2017 Dal 2 aprile 2017 Misto |
Membro
dal 31 luglio 2015
al 4 maggio 2017
|