Scheda di attività
Renato BALDUZZI
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
Dimissioni per incompatibilità il 26 settembre 2014 (eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura) (sostituito da Giovanni FALCONE) |
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Monti-I:
Ministro della salute
dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013
Alla Camera dei Deputati
Gruppo SCpI
:
dal 19 marzo 2013
al 26 settembre 2014