Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni
Deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, pubblicata nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Costituita
il 15 settembre 2010
Presidente
nominato il 4 agosto 2010
Ufficio di Presidenza costituito il 15 settembre 2010
Scioglimento il 14 marzo 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
COSTA Rosario Giorgio |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
GALPERTI Guido |
PD |
|
MONTANI Enrico |
LNP |
|
Segretari | ||
CAFORIO Giuseppe |
IdV |
|
COMPAGNA Luigi |
PdL |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMATO Paolo |
PdL |
Membro
|
BOSONE Daniele |
PD |
Membro
|
CAFORIO Giuseppe |
IdV |
Membro
fino al 14 settembre 2010
|
IdV |
Segretario
dal 15 settembre 2010
|
|
CARRARA Valerio |
Fino al 1 marzo 2011 PdL Dal 2 marzo 2011 CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Membro
|
COMPAGNA Luigi |
PdL |
Membro
fino al 14 settembre 2010
|
PdL |
Segretario
dal 15 settembre 2010
|
|
COSTA Rosario Giorgio |
PdL |
Membro
fino al 3 agosto 2010
|
PdL |
Presidente
|
|
ESPOSITO Giuseppe |
PdL |
Membro
|
FERRANTE Francesco |
PD |
Membro
|
FONTANA Cinzia Maria |
PD |
Membro
|
GALIOTO Vincenzo |
Fino al 14 dicembre 2010 PdL Dal 15 dicembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
|
GALLO Cosimo |
PdL |
Membro
|
GALPERTI Guido |
PD |
Membro
fino al 14 settembre 2010
|
PD |
Vicepresidente
dal 15 settembre 2010
|
|
GRANAIOLA Manuela |
PD |
Membro
|
GUSTAVINO Claudio |
Fino al 29 agosto 2010 Misto Dal 30 agosto 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE |
Membro
fino al 1 ottobre 2010
|
MONTANI Enrico |
LNP |
Membro
fino al 14 settembre 2010
|
LNP |
Vicepresidente
dal 15 settembre 2010
|
|
MORRA Carmelo |
PdL |
Membro
|
RAMPONI Luigi |
PdL |
Membro
|
RIZZI Fabio |
LNP |
Membro
|
ROSSI Paolo |
PD |
Membro
|
RUSSO Giacinto |
Fino al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dal 1 ottobre 2010
|
SBARBATI Luciana |
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
|
SCANU Gian Piero |
PD |
Membro
|