Commissioni e Giunte
Giunta per il Regolamento
(Art. 18 del Regolamento)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Costituita
il 16 luglio 2008
Presidente
nominato il 7 maggio 2008
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SCHIFANI Renato |
PdL |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALBONI Alberto |
PdL |
Membro
fino al 19 marzo 2009
|
BELISARIO Felice |
IdV |
Membro
dal 18 novembre 2008
|
BOSCETTO Gabriele |
PdL |
Membro
fino al 16 settembre 2011
|
CALDEROLI Roberto |
LNP |
Membro
dal 10 gennaio 2012
|
CARUSO Antonino |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
|
CECCANTI Stefano |
PD |
Membro
|
D'ALIA Gianpiero |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 18 novembre 2008
|
DELLA MONICA Silvia |
PD |
Membro
|
DIVINA Sergio |
LNP |
Membro
fino al 10 gennaio 2012
|
FINOCCHIARO Anna |
PD |
Membro
|
GASPARRI Maurizio |
PdL |
Membro
dal 19 marzo 2009
|
GIULIANO Pasquale |
PdL |
Membro
|
PASTORE Andrea |
PdL |
Membro
dal 16 settembre 2011
|
PISTORIO Giovanni |
Misto |
Membro
dal 18 novembre 2008
|
QUAGLIARIELLO Gaetano |
PdL |
Membro
|
SCHIFANI Renato |
PdL |
Presidente
|
TANCREDI Paolo |
PdL |
Membro
dal 18 novembre 2008
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
|