Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SCARABOSIO Aldo |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
MANINETTI Luigi |
UDC |
|
PECORARO SCANIO Marco |
IU-Verdi-Com |
|
Segretari | ||
BORNACIN Giorgio |
AN |
|
GARRAFFA Costantino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADDUCE Salvatore |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 2 ottobre 2007
|
ALFONZI Daniela |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 marzo 2007
|
ALLOCCA Salvatore |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BANTI Egidio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BARBA Vincenzo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 21 giugno 2006
|
FI |
Membro
dal 23 giugno 2006
|
|
BETTAMIO Giampaolo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 23 giugno 2006
|
BETTINI Goffredo Maria |
Ulivo |
Membro
dal 15 giugno 2006
al 16 gennaio 2007
|
BORDON Willer |
Misto |
Membro
dal 3 dicembre 2007
|
BORNACIN Giorgio |
AN |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
CABRAS Antonello |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 2 ottobre 2007
|
CAPRILI Milziade |
RC-SE |
Membro
dal 7 marzo 2007
|
CASOLI Francesco |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DE SIMONE Andrea |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 15 giugno 2006
|
DIVELLA Francesco |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FRUSCIO Dario |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 9 novembre 2006
|
GALARDI Guido |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
GARRAFFA Costantino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
GASBARRI Mario |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 gennaio 2007
al 3 dicembre 2007
|
GIARETTA Paolo Sostituito da Albertina SOLIANI dal 6 giugno 2006 al 1 maggio 2007. |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MANINETTI Luigi |
UDC |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
MERCATALI Vidmer |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 gennaio 2007
|
PALLARO Luigi |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PALUMBO Aniello |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 27 luglio 2006
|
PARAVIA Antonio |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PECORARO SCANIO Marco |
IU-Verdi-Com |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
PINZGER Manfred |
Aut |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
POSSA Guido |
FI |
Membro
dal 21 giugno 2006
|
RUGGERI Salvatore |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SANTINI Giacomo |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SCARABOSIO Aldo |
FI |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
SCARPETTI Lido |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 gennaio 2007
|
SINISI Giannicola |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 27 luglio 2006
|
SOLIANI Albertina In sostituzione del Sottosegretario di Stato Paolo GIARETTA. |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 1 maggio 2007
|
STANCA Lucio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
STEFANI Stefano |
LNP |
Membro
dal 9 novembre 2006
|