Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DONATI Anna |
IU-Verdi-Com |
|
Vicepresidenti | ||
PAPANIA Antonino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
VICECONTE Guido |
FI |
|
Segretari | ||
BRUTTI Paolo |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
|
BUTTI Alessio |
AN |
Fino al 12 luglio 2006
|
AN |
Dal 4 ottobre 2006
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BALBONI Alberto |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 13 giugno 2006
|
BALDINI Massimo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BARBATO Tommaso |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
all'11 settembre 2006
|
BRUTTI Paolo |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
BUTTI Alessio |
AN |
Segretario
dal 6 giugno 2006
al 12 luglio 2006
|
AN |
Membro
dal 28 luglio 2006
al 3 ottobre 2006
|
|
AN |
Segretario
dal 4 ottobre 2006
|
|
CALDEROLI Roberto |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 28 luglio 2006
|
CAMBER Giulio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CAPRILI Milziade |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 marzo 2007
|
CARLONI Anna Maria In sostituzione del Ministro Livia TURCO. |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 gennaio 2007
|
CICOLANI Angelo Maria |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
COSSIGA Francesco |
Misto |
Membro
dal 15 dicembre 2006
|
DONATI Anna |
IU-Verdi-Com |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
FANTOLA Massimo |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FAZIO Bartolo |
Dal 29 maggio 2007 Aut |
Membro
dal 29 maggio 2007
|
FILIPPI Marco |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FUDA Pietro |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 28 marzo 2007
|
GRILLO Luigi |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
IZZO Cosimo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MANUNZA Ignazio |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
Deceduto il 23 agosto 2006 |
MARTINAT Ugo |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MASSA Augusto In sostituzione del Ministro Livia TURCO. |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 17 gennaio 2007
|
MAZZARELLO Graziano |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MONTALBANO Accursio |
Fino al 15 maggio 2007 Aut Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 maggio 2007
|
Misto |
Membro
dal 19 novembre 2007
|
|
MONTINO Esterino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PALERMO Anna Maria |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PAPANIA Antonino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
PASETTO Giorgio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PISTORIO Giovanni |
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 1 settembre 2006
|
PONTONE Francesco |
AN |
Membro
dal 13 giugno 2006
|
PROCACCI Giovanni |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
RAME Franca |
Misto |
Membro
dall'11 settembre 2006
al 15 dicembre 2006
|
Misto |
Membro
dal 28 marzo 2007
al 19 novembre 2007
|
|
STIFFONI Piergiorgio |
LNP |
Membro
dal 28 luglio 2006
|
STRANO Nino |
AN |
Membro
dal 12 luglio 2006
al 28 luglio 2006
|
TREMATERRA Gino |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
TURCO Livia Sostituita da Anna Maria CARLONI dal 6 giugno 2006 al 16 gennaio 2007. Sostituita da Augusto MASSA dal 17 gennaio 2007 al 28 aprile 2008. |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
VANO Olimpia |
RC-SE |
Membro
dal 7 marzo 2007
|
VICECONTE Guido |
FI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|