Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BENVENUTO Giorgio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Vicepresidenti | ||
BONADONNA Salvatore |
RC-SE |
|
CANTONI Gianpiero Carlo |
FI |
|
Segretari | ||
FRANCO Paolo |
LNP |
|
ROSSI Paolo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIUS Gavino |
SDSE |
Membro
dal 30 maggio 2007
al 20 giugno 2007
|
BALBONI Alberto |
AN |
Membro
dal 13 giugno 2006
|
BARBA Vincenzo |
FI |
Membro
dal 21 giugno 2006
al 23 giugno 2006
|
BARBOLINI Giuliano |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BATTAGLIA Giovanni |
SDSE |
Membro
dal 20 giugno 2007
|
BENVENUTO Giorgio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
BETTAMIO Giampaolo |
FI |
Membro
dal 23 giugno 2006
|
BONADONNA Salvatore |
RC-SE |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
CANTONI Gianpiero Carlo |
FI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
CIAMPI Carlo Azeglio |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
COSTA Rosario Giorgio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CUFFARO Salvatore |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
Dimissioni accettate il 24 luglio 2006 |
CURTO Euprepio |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
D'AMICO Natale Maria Alfonso |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
EUFEMI Maurizio |
Fino al 13 marzo 2008 UDC Dal 14 marzo 2008 al 28 aprile 2008 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FIRRARELLO Giuseppe |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FLUTTERO Andrea |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
FOLLINI Marco |
Misto |
Membro
dall'8 novembre 2006
al 7 marzo 2007
|
FRANCO Paolo |
LNP |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
FUDA Pietro |
Misto |
Membro
dal 28 marzo 2007
al 2 dicembre 2007
|
GASBARRI Mario |
PD-Ulivo |
Membro
dal 4 dicembre 2007
|
GENTILE Antonio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 21 giugno 2006
|
GIRFATTI Antonio Franco |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MICHELONI Claudio |
Ulivo |
Membro
dall'8 novembre 2006
al 28 maggio 2007
|
PECORARO SCANIO Marco |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 7 marzo 2007
|
PEGORER Carlo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PIONATI Francesco |
UDC |
Membro
dal 26 luglio 2006
|
PISA Silvana |
SDSE |
Membro
dal 17 maggio 2007
al 30 maggio 2007
|
PONTONE Francesco |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 13 giugno 2006
|
RAME Franca |
Misto |
Membro
dal 7 marzo 2007
al 28 marzo 2007
|
ROSSA Sabina |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 marzo 2007
|
ROSSI Fernando |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 19 luglio 2006
|
Fino al 27 febbraio 2007 IU-Verdi-Com Dal 28 febbraio 2007 Misto |
Membro
dal 18 settembre 2006
al 7 marzo 2007
|
|
ROSSI Paolo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
RUSSO SPENA Giovanni |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
THALER AUSSERHOFER Helga |
Aut |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
TIBALDI Dino |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 19 luglio 2006
al 18 settembre 2006
|
TURANO Renato Guerino |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
VENTUCCI Cosimo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|