Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 7 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DE GREGORIO Sergio |
Misto |
|
Vicepresidenti | ||
GIULIANO Pasquale |
FI |
|
ZANONE Valerio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Segretari | ||
BRISCA MENAPACE Lidia |
RC-SE |
Fino al 16 aprile 2007
|
DIVINA Sergio |
LNP |
|
PISA Silvana |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Dal 17 aprile 2007
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BERSELLI Filippo |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BIONDI Alfredo |
FI |
Membro
dal 21 giugno 2006
|
BOCCIA Antonio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 19 novembre 2007
|
BOSONE Daniele |
Aut |
Membro
dal 7 giugno 2006
al 19 luglio 2006
|
BRISCA MENAPACE Lidia |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 giugno 2006
|
RC-SE |
Segretario
dal 7 giugno 2006
al 16 aprile 2007
|
|
RC-SE |
Membro
dal 17 aprile 2007
|
|
COLLINO Giovanni |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
CUTRUFO Mauro |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 ottobre 2006
|
DANIELI Franco Sostituito da Renato Guerino TURANO dal 29 maggio 2007 al 13 giugno 2007. |
Ulivo |
Membro
dal 29 maggio 2007
al 13 giugno 2007
|
DE GREGORIO Sergio |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 giugno 2006
|
Misto |
Presidente
dal 7 giugno 2006
|
|
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria |
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 16 ottobre 2006
|
DIVINA Sergio |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 giugno 2006
|
LNP |
Segretario
dal 7 giugno 2006
|
|
FOLLINI Marco |
Fino al 10 giugno 2007 Misto Dall'11 giugno 2007 Ulivo |
Membro
dal 7 marzo 2007
al 19 novembre 2007
|
GIANNINI Fosco |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
GIULIANO Pasquale |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 giugno 2006
|
FI |
Vicepresidente
dal 7 giugno 2006
|
|
GUZZANTI Paolo |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
IANNUZZI Raffaele |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 21 giugno 2006
|
IOVENE Nuccio |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 marzo 2007
al 16 maggio 2007
|
LADU Salvatore |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 17 giugno 2006
|
LATORRE Nicola |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 13 novembre 2006
|
MACCANICO Antonio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MANNINO Calogero |
UDC |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MANZELLA Andrea |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 19 luglio 2006
|
MARINI Giulio |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
NESSA Pasquale |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
NIEDDU Gianni |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PALERMI Manuela |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PERRIN Carlo |
Aut |
Membro
dal 19 luglio 2006
|
PIGLIONICA Donato |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 19 luglio 2006
|
PISA Silvana |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 aprile 2007
|
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Segretario
dal 17 aprile 2007
|
|
RAMPONI Luigi |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
SELVA Gustavo |
Fino al 29 luglio 2007 AN Dal 30 luglio 2007 FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
TONINI Giorgio |
Aut |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 giugno 2006
|
TURANO Renato Guerino In sostituzione del Vice ministro Franco DANIELI. |
Ulivo |
Membro
dal 29 maggio 2007
al 13 giugno 2007
|
TURIGLIATTO Franco |
Misto |
Membro
dal 13 giugno 2007
|
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ZANDA Luigi |
Ulivo |
Membro
dal 17 luglio 2006
al 13 novembre 2006
|
ZANONE Valerio |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 6 giugno 2006
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Vicepresidente
dal 7 giugno 2006
|