Scheda di attività
Paolo FERRERO
XV Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
Dimissioni accettate il 6 giugno 2006 (sostituito da Anna Maria CARDANO) |
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-II:
Ministro della solidarietà sociale
dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008
Alla Camera dei Deputati
Gruppo RC-Sin. Eur.
:
dal 28 aprile 2006
al 6 giugno 2006