Roberto PINZA
- Dati anagrafici e incarichi
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Emilia Romagna
Elezione:
9 aprile 2006
Dimissioni accettate il 26 ottobre 2006 (sostituito da Luca MARCORA) |
Mandati
- XI Legislatura Camera
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-II:
Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
dal 17 maggio 2006 al 6 giugno 2006
Vice ministro dell'economia e delle finanze
dal 7 giugno 2006 al 6 maggio 2008
Gruppo L'Ulivo
:
Membro
dal 28 aprile 2006
al 26 ottobre 2006
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 6 giugno 2006
al 26 ottobre 2006
(sostituito da
Luigi LUSI fino al 26 ottobre 2006)