Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 7 del 22 giugno 2001
Costituita
il 26 giugno 2001
Ufficio di Presidenza costituito il 26 giugno 2001
Rinnovo biennale il 7 ottobre 2003
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ZANOLETTI Tomaso |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Fino al 6 ottobre 2003
|
UDC |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Vicepresidenti | ||
PILONI Ornella |
DS-U |
Fino al 6 ottobre 2003
|
DS-U |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
BUCCIERO Ettore |
AN |
Fino al 2 aprile 2002
|
RAGNO Salvatore |
AN |
Dal 18 aprile 2002
al 6 ottobre 2003
|
AN |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
Segretari | ||
PAGLIARULO Gianfranco |
Misto |
Fino al 6 ottobre 2003
|
Misto |
Dal 7 ottobre 2003
|
|
FABBRI Luigi |
FI |
Fino al 6 ottobre 2003
|
FI |
Dal 7 ottobre 2003
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANTONIONE Roberto Sostituito da Giampaolo BETTAMIO dal 22 giugno 2001 al 10 novembre 2003. Sostituito da Stanislao Alessandro SAMBIN dall'11 novembre 2003 al 16 marzo 2005. Sostituito da Giacomo ARCHIUTTI dal 17 marzo 2005 al 27 aprile 2006. |
FI |
Membro
|
ARCHIUTTI Giacomo |
FI |
Membro
dal 17 marzo 2005
|
BARELLI Paolo |
FI |
Membro
|
BATTAFARANO Giovanni Vittorio |
DS-U |
Membro
|
BETTAMIO Giampaolo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Roberto ANTONIONE. |
FI |
Membro
fino al 10 novembre 2003
|
BUCCIERO Ettore |
AN |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
AN |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 2 aprile 2002
|
|
AN |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
|
CAMBER Giulio |
FI |
Membro
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Membro
|
DATO Cinzia |
Mar-DL-U |
Membro
|
DEMASI Vincenzo |
AN |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
DI SIENA Piero |
DS-U |
Membro
|
FABBRI Luigi |
FI |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
FI |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
FI |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
FERRARA Mario |
FI |
Membro
|
FLORINO Michele |
AN |
Membro
|
GRUOSSO Vito |
DS-U |
Membro
|
MALABARBA Luigi |
Misto |
Membro
dal 7 ottobre 2003
|
MONTAGNINO Antonio Michele |
Mar-DL-U |
Membro
|
MORRA Carmelo |
FI |
Membro
|
PAGLIARULO Gianfranco |
Misto |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
Misto |
Segretario
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
Misto |
Segretario
dal 7 ottobre 2003
|
|
PETERLINI Oskar |
Aut |
Membro
|
PILONI Ornella |
DS-U |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
RAGNO Salvatore |
AN |
Membro
dal 3 aprile 2002
al 17 aprile 2002
|
AN |
Vicepresidente
dal 18 aprile 2002
al 6 ottobre 2003
|
|
AN |
Vicepresidente
dal 7 ottobre 2003
|
|
RIPAMONTI Natale |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
SAMBIN Stanislao Alessandro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Roberto ANTONIONE. |
FI |
Membro
dall'11 novembre 2003
al 16 marzo 2005
|
SODANO Tommaso |
Misto |
Membro
fino al 6 ottobre 2003
|
TOFANI Oreste |
AN |
Membro
|
TREMATERRA Gino |
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
TREU Tiziano |
Mar-DL-U |
Membro
|
VANZO Antonio Gianfranco |
LNP, poi LP |
Membro
|
VENTUCCI Cosimo |
FI |
Membro
|
VIVIANI Luigi |
DS-U |
Membro
|
ZANOLETTI Tomaso |
CCD-CDU:BF |
Membro
fino al 25 giugno 2001
|
CCD-CDU:BF, poi UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Presidente
dal 26 giugno 2001
al 6 ottobre 2003
|
|
UDC |
Presidente
dal 7 ottobre 2003
|