Scheda di attività
Enrico LETTA
XIV Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
Deputato al Parlamento
Dimissioni per incompatibilità il 19 luglio 2004 (sostituito da Mauro Maria MARINO) |
Mandati
- XIV Legislatura Camera - Fino al 19 luglio 2004. Dimissioni per incompatibilità.
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Amato-II:
Ministro del commercio con l'estero
dal 26 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dal 26 aprile 2000 al 9 giugno 2001
Alla Camera dei Deputati
Gruppo MARGH-U
:
dal 30 maggio 2001
al 19 luglio 2004