Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 26 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 26 giugno 1996
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PREIONI Marco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
|
Vicepresidenti | ||
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Verdi-U |
|
SILIQUINI Maria Grazia |
Fino al 2 giugno 1997 CCD Dal 3 giugno 1997 AN |
|
Segretari | ||
PELELLA Enrico |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
|
CALLEGARO Luciano |
Fino al 17 febbraio 1998 CDU Dal 18 febbraio 1998 CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
BERTONI Raffaele |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
BRUNI Giovanni |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 all'8 luglio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 9 luglio 1999 FI |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
CALLEGARO Luciano |
Fino al 17 febbraio 1998 CDU Dal 18 febbraio 1998 CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Segretario
dal 26 giugno 1996
|
CAPALDI Antonio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
all'11 maggio 1999
|
CO' Fausto |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 19 ottobre 1998 Dal 20 ottobre 1998 Misto |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
CORTELLONI Augusto |
Fino al 26 febbraio 1997 FI Dal 27 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 26 giugno 1996
al 16 dicembre 1997
|
DE CAROLIS Stelio |
Fino al 23 febbraio 1998 Misto Dal 24 febbraio 1998 DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
DIANA Lino |
PPI |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
FASSONE Elvio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
FOLLIERI Luigi |
PPI |
Membro
dal 17 gennaio 2000
|
GASPERINI Luciano |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
GRECO Mario |
FI |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
LISI Antonio |
AN |
Membro
dal 26 giugno 1996
al 21 aprile 1999
|
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Verdi-U |
Vicepresidente
dal 26 giugno 1996
|
MILIO Pietro |
Fino al 26 gennaio 1997 FI Dal 27 gennaio 1997 Misto |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
MISSERVILLE Romano |
UDeuR |
Membro
dal 4 maggio 1999
|
MUNGARI Vincenzo |
FI |
Membro
dall'11 maggio 1999
|
PALUMBO Aniello |
PPI |
Membro
dal 26 giugno 1996
al 16 gennaio 2000
|
PASTORE Andrea |
FI |
Membro
dal 16 dicembre 1997
|
PELELLA Enrico |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Segretario
dal 26 giugno 1996
|
PELLEGRINO Giovanni |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
PREIONI Marco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Presidente
dal 26 giugno 1996
|
RUSSO Giovanni |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
SENESE Salvatore |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 26 giugno 1996
|
SILIQUINI Maria Grazia |
Fino al 2 giugno 1997 CCD Dal 3 giugno 1997 AN |
Vicepresidente
dal 26 giugno 1996
|
VALENTINO Giuseppe |
AN |
Membro
dal 26 giugno 1996
|