Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
ANGIUS Gavino |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
al 14 luglio 1999
|
|
GUERZONI Luciano |
DS-U |
Dal 21 luglio 1999
|
Vicepresidenti | ||
THALER AUSSERHOFER Helga |
Misto |
Fino al 21 luglio 1998
|
Misto |
Dal 22 luglio 1998
|
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
FI |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Segretari | ||
SARTORI Maria Antonietta |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
PEDRIZZI Riccardo |
AN |
Fino al 21 luglio 1998
|
AN |
Dal 22 luglio 1998
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGOSTINI Gerardo In sostituzione del Ministro Patrizia TOIA. |
PPI |
Membro
dal 19 gennaio 2000
|
ALBERTINI Renato |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 18 febbraio 1999 Dal 24 febbraio 1999 Misto |
Membro
|
ANDREOLLI Tarcisio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Michele LAURIA. |
PPI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 26 ottobre 1998
|
ANGIUS Gavino |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
al 14 luglio 1999
|
|
AVOGADRO Roberto |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania |
Membro
dal 18 dicembre 1998
al 19 ottobre 1999
|
AZZOLLINI Antonio |
FI |
Membro
fino all'11 dicembre 1997
|
BIASCO Francesco Saverio |
CCD, poi CCD-CDL |
Membro
fino al 21 aprile 1998
|
CCD |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 4 novembre 1998
|
|
CCD |
Membro
dall'8 marzo 2000
al 26 giugno 2000
|
|
BONAVITA Massimo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BOSELLO Furio |
AN |
Membro
|
BRIENZA Giuseppe |
CCD |
Membro
dal 5 novembre 1998
al 16 febbraio 1999
|
CADDEO Rossano In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Fausto VIGEVANI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 22 aprile 1998
|
CASTELLANI Pierluigi |
PPI |
Membro
dal 27 ottobre 1998
|
CECCHI GORI Vittorio |
PPI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
CIMMINO Tancredi |
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 28 aprile 1998
al 27 ottobre 1998
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Agazio LOIERO. |
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 22 marzo 1999
|
UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 28 ottobre 1998
|
|
COLLINO Giovanni |
AN |
Membro
fino al 16 luglio 1997
|
AN |
Membro
dal 29 maggio 1998
|
|
COSTA Rosario Giorgio |
CDU, poi
CDU-CDR, poi
UDR(CDU-CDR-NI) fino al 20 aprile 1998 Dal 21 aprile 1998 al 19 luglio 1998 CCD-CDL Dal 20 luglio 1998 FI |
Membro
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
FI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
DEBENEDETTI Franco |
DS-U |
Membro
dal 23 aprile 1998
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
dal 5 giugno 1998
al 27 ottobre 1998
|
DONISE Eugenio Mario |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
dal 12 giugno 1996
al 22 aprile 1998
|
D'URSO Mario |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 10 marzo 1999
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carlo Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI. |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 20 dicembre 1999
|
FUSILLO Nicola In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Patrizia TOIA. |
PPI |
Membro
fino al 20 giugno 1996
|
GAMBINI Sergio |
DS-U |
Membro
dal 23 aprile 1998
al 9 febbraio 2000
|
GNUTTI Vito |
Democrazia Europea |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
GUERZONI Luciano |
DS-U |
Membro
dal 15 luglio 1999
al 20 luglio 1999
|
DS-U |
Presidente
dal 21 luglio 1999
|
|
LA LOGGIA Enrico |
FI |
Membro
dall'11 dicembre 1997
al 21 luglio 1998
|
LAURIA Michele Sostituito da Tarcisio ANDREOLLI dal 22 luglio 1998 al 26 ottobre 1998. |
PPI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 26 ottobre 1998
|
LOIERO Agazio Sostituito da Tancredi CIMMINO dal 28 ottobre 1998 al 22 marzo 1999. |
UDR |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 22 marzo 1999
|
MANTICA Alfredo |
AN |
Membro
dal 17 luglio 1997
al 28 maggio 1998
|
MARINI Cesare |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
|
MONTAGNA Tullio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
NAPOLI Roberto |
UDR(CDU-CDR-NI) |
Membro
dal 2 aprile 1998
al 27 aprile 1998
|
PASQUINI Giancarlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PASTORE Andrea |
FI |
Membro
fino al 24 giugno 1997
|
PEDRIZZI Riccardo |
AN |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
AN |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
AN |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
PELLEGRINO Giovanni |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 12 giugno 1996
|
PETTINATO Rosario In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Edo RONCHI. |
Verdi-U |
Membro
fino al 25 febbraio 1997
|
PIERONI Maurizio |
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
|
POLIDORO Giovanni In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Patrizia TOIA. |
PPI |
Membro
dal 20 giugno 1996
al 21 dicembre 1999
|
RONCHI Edo Sostituito da Rosario PETTINATO dal 30 maggio 1996 al 25 febbraio 1997. |
Verdi-U |
Membro
fino al 25 febbraio 1997
|
ROSSI Sergio |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
|
SARTORI Maria Antonietta |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
SCOGNAMIGLIO PASINI Carlo Luigi Sostituito da Mario D'URSO dall'11 marzo 1999 al 20 dicembre 1999. |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dall'11 marzo 1999
|
STANISCIA Angelo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
TAROLLI Ivo |
CCD |
Membro
dal 17 febbraio 1999
al 7 marzo 2000
|
CCD |
Membro
dal 23 giugno 2000
|
|
THALER AUSSERHOFER Helga |
Misto |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Misto |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Misto |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
TOIA Patrizia Sostituita da Nicola FUSILLO dal 30 maggio 1996 al 20 giugno 1996. Sostituita da Giovanni POLIDORO dal 20 giugno 1996 al 21 dicembre 1999. Sostituita da Gerardo AGOSTINI dal 19 gennaio 2000 al 29 maggio 2001. |
PPI |
Membro
|
VENTUCCI Cosimo |
FI |
Membro
|
VIGEVANI Fausto Sostituito da Rossano CADDEO dal 30 maggio 1996 al 22 aprile 1998. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 22 aprile 1998
|
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
|
VISENTIN Roberto |
Lega Nord |
Membro
fino al 4 giugno 1998
|