Luigi VIVIANI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Veneto - Collegio: 16 (Verona Cittadella)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 1 febbraio 2000
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione Democratici di Sinistra - l'Ulivo)
Vicepresidente
dal 2 febbraio 2000
al 29 maggio 2001
4ª Commissione permanente (Difesa):
Membro
dal 10 febbraio 2000
al 25 aprile 2000
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Giuseppe Maria AYALA fino al 25 aprile 2000)
Membro
dal 23 maggio 2000
al 29 maggio 2001
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Ornella PILONI fino al 29 maggio 2001)
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
Membro
dal 22 luglio 1998
al 3 novembre 1998
Membro
dal 10 febbraio 2000
al 29 maggio 2001
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro
dal 4 novembre 1998
al 9 febbraio 2000
(sostituito da
Angelo STANISCIA fino al 21 dicembre 1999)
Commissione parlamentare per le questioni regionali:
Membro
dal 16 ottobre 1996
al 6 maggio 1999
Commissione consultiva ristrutturazione bilancio dello stato:
Membro
dal 9 maggio 1997
al 29 maggio 2001