Fiorello CORTIANA
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Lombardia - Collegio: 10 (Rho)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- XIII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Segretario provvisorio della Presidenza del Senato
dal 9 maggio 1996
al 16 maggio 1996
Gruppo Verdi - l'Ulivo
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 15 maggio 1997
(in sostituzione del Ministro
Edo RONCHI dal 15 maggio 1997 al 1 maggio 2000)
Membro
dal 15 maggio 1997
al 21 luglio 1998
(in sostituzione del Ministro
Edo RONCHI fino al 1 maggio 2000)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 1 maggio 2000
(in sostituzione del Ministro
Edo RONCHI dal 15 maggio 1997 al 1 maggio 2000)
Membro
dal 2 maggio 2000
al 29 maggio 2001
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Carla ROCCHI fino al 29 maggio 2001)
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 15 maggio 1997
al 20 maggio 1997
Vicepresidente
dal 20 maggio 1997
al 21 luglio 1998
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
al 29 maggio 2001
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
sostituto
dal 21 dicembre 1996
al 29 maggio 2001