Augusto FANTOZZI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Dini-I:
Ministro delle finanze
dal 17 gennaio 1995 al 16 maggio 1996
Governo Prodi-I:
Ministro del commercio con l'estero
dal 17 maggio 1996 al 20 ottobre 1998
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Rinnovam. Ital.
:
dal 9 maggio 1996
al 10 febbraio 1999
Gruppo Misto
:
dall'11 febbraio 1999
al 30 marzo 1999
(I Dem.-L'Ulivo)
Gruppo i dem.-l'Ulivo
:
dal 31 marzo 1999
al 29 maggio 2001