Scheda di attività
Massimo D'ALEMA
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- X Legislatura Camera
- XI Legislatura Camera
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Camera - Fino al 19 luglio 2004. Dimissioni per incompatibilità.
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Presidente del Consiglio dei ministri
dal 21 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Presidente del Consiglio dei ministri
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Sin.Dem.-Ulivo
:
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione DS-U)