Giuseppe BRIENZA
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Basilicata
Elezione:
21 aprile 1996
Dimissioni accettate il 7 giugno 2000 (sostituito da Corrado DANZI) |
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Segretario della Presidenza del Senato
dal 16 maggio 1996
al 7 giugno 2000
Gruppo Federazione Cristiano Democratica - CCD
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 7 giugno 2000
(dal 21 aprile 1998
il Gruppo assume la denominazione CCD-Cristiani Democratici per la liberta')
(dal 21 luglio 1998
il Gruppo assume la denominazione Centro Cristiano Democratico)
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 5 novembre 1998
al 16 febbraio 1999
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 21 luglio 1998
Membro
dal 22 luglio 1998
al 4 novembre 1998
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 17 febbraio 1999
al 7 giugno 2000