Scheda di attività
Rosy BINDI
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-I:
Ministro della sanità
dal 17 maggio 1996 al 20 ottobre 1998
Governo D'Alema-I:
Ministro della sanità
dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Ministro della sanità
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Alla Camera dei Deputati
Gruppo Pop.Dem.-Ulivo
:
dal 9 maggio 1996
al 29 maggio 2001