Scheda di attività
Giovanni Vittorio BATTAFARANO
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Attività di relatore su DDL
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Attività di Relatore su DDL
È stato relatore sui DDL
-
S. 1
"Legge di riordino dell' assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilita' ( Atto S1063 della XII Legislatura )".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite
1ª
(Affari Costituzionali)
e
11ª
(Lavoro, previdenza sociale)
(in sostituzione di Ornella PILONI)
- Relatore alle Commissioni riunite
1ª
(Affari Costituzionali)
e
11ª
(Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 104-156-1070-1164-2177-2363-B
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
(Legge 12 marzo 1999, n. 68; G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. ord.)- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 104
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
(Legge 12 marzo 1999, n. 68; G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. ord.) -
S. 195
"Modifica all' articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all' amianto".- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
(in sostituzione di Giancarlo TAPPARO)
- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 263
"Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e poverta', per la promozione di pari opportunita' e di un sistema di diritti di cittadinanza".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite
1ª
(Affari Costituzionali)
e
11ª
(Lavoro, previdenza sociale)
(in sostituzione di Ornella PILONI)
- Relatore alle Commissioni riunite
1ª
(Affari Costituzionali)
e
11ª
(Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 663
"Nuove norme per la disoccupazione giovanile".- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 1164
"Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili".
(Legge 12 marzo 1999, n. 68; G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. ord.)- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 2177
"Modifica del primo comma dell' articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante " Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private "".
(Legge 12 marzo 1999, n. 68; G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. ord.)- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 2363
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
(Legge 12 marzo 1999, n. 68; G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. ord.)- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 2389
"Delega legislativa al Governo della Repubblica per l' emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonche' per l' emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d' attuazione e tecniche". -
S. 2840
"Legge quadro in materia di assistenza sociale".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) per la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 2852
"Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro".- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 2873
"Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall' esposizione all' amianto".- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
(in sostituzione di Giancarlo TAPPARO)
- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 3100
"Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all' amianto".- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
(in sostituzione di Giancarlo TAPPARO)
- Relatore alla
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 4159
"Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni".- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
- Relatore all'Assemblea
-
S. 4305
"Legge quadro in materia di assistenza sociale".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) per la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 4477
"Norme per l' attivita' e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell' Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia".- Relatore alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
-
S. 4641
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) per la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 4663
"Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000".
(Legge 8 novembre 2000, n. 328; G.U. n. 265 del 13 novembre 2000, Suppl. ord.)- Relatore alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) per la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
-
S. 4709
"Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto".- Relatore alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)