Silvia BARBIERI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Presentazione di documenti
- Interventi su attività non legislative
Regione di elezione: Emilia Romagna - Collegio: 4 (Ferrara)
Elezione:
21 aprile 1996
|
Mandati
- X Legislatura Camera
- XI Legislatura Senato
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-II:
Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo
:
Membro
dal 9 maggio 1996
al 19 giugno 1996
Vicepresidente Vicario
dal 19 giugno 1996
al 1 febbraio 2000
(dal 24 febbraio 1998
il Gruppo assume la denominazione Democratici di Sinistra - l'Ulivo)
Membro
dal 2 febbraio 2000
al 29 maggio 2001
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Membro
dal 30 maggio 1996
al 12 giugno 1996
2ª Commissione permanente (Giustizia):
Membro
dal 30 maggio 1996
all'11 giugno 1996
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Giuseppe Maria AYALA fino al 12 giugno 1996)
Membro
dal 12 giugno 1996
al 14 marzo 1997
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato
Giuseppe Maria AYALA dal 30 maggio 1996 al 12 giugno 1996)
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 14 marzo 1997
al 21 luglio 1998
(sostituita da
Giovanni Vittorio BATTAFARANO dal 10 febbraio 2000 al 29 maggio 2001)
Membro
dal 22 luglio 1998
al 29 maggio 2001
(sostituita da
Giovanni Vittorio BATTAFARANO dal 10 febbraio 2000 al 29 maggio 2001)
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dal 27 settembre 1996
al 23 ottobre 1996