Giuliano AMATO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Nato il 13 maggio 1938 a Torino
|
Mandati
- IX Legislatura Camera
- X Legislatura Camera
- XI Legislatura Camera
- XIV Legislatura Senato
- XV Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo D'Alema-I:
Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali
dal 22 ottobre 1998 al 13 maggio 1999
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dal 14 maggio 1999 al 21 dicembre 1999
Governo D'Alema-II:
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
Governo Amato-II:
Presidente del Consiglio dei ministri
dal 26 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Ministro ad interim dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dal 2 febbraio 2001 al 9 giugno 2001