Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ( CSCE )
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Dal 1 luglio 1995 assume la denominazione Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Presidente
eletto il 29 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TERRACINI Giulio Mario, Senatore |
FI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANDREOTTI Giulio |
PPI |
Membro
dal 18 luglio 1995
|
BINAGHI Giovanni |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF fino al 19 settembre 1995 Dal 20 settembre 1995 Misto |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
BONANSEA Claudio |
CCD |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
BRATINA Diodato (Darko) |
Progr. Feder. |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
DEMASI Vincenzo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
DOPPIO Giuseppe |
PPI |
Membro
dal 28 giugno 1994
Dimissioni accettate il 13 luglio 1995 |
PALOMBI Massimo |
CCD |
Membro
dal 28 giugno 1994
al 31 maggio 1995
|
SERRI Rino |
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
TERRACINI Giulio Mario |
FI |
Membro
dal 28 giugno 1994
al 29 giugno 1994
|
FI |
Presidente
dal 29 giugno 1994
|
|
Deputati | ||
IOTTI Nilde |
Progr. Feder. |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
MITOLO Pietro |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
PISANU Beppe |
FI |
Membro
dal 28 giugno 1994
|
STAJANO Ernesto |
Misto |
Membro
dal 29 giugno 1994
|
TURRONI Sauro |
Progr. Feder. |
Membro
dal 28 giugno 1994
|