Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 5 del 12 maggio 1994
Costituita
il 12 maggio 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 12 maggio 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PREIONI Marco |
Lega Nord |
|
Vicepresidenti | ||
DIANA Lino |
PPI |
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
|
Segretari | ||
LAFORGIA Pietro Leonida |
Progr. Feder. |
Deceduto il 6 dicembre 1995 |
GARATTI Luciano |
FI |
|
PELELLA Enrico |
Progr. Feder. |
Dal 23 gennaio 1996
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BATTAGLIA Antonio |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
BELLONI Antonio |
CCD |
Membro
fino al 2 febbraio 1995
|
BERTONI Raffaele |
Progr. Feder. |
Membro
|
BRIGANDI' Matteo |
Lega Nord |
Membro
dal 21 febbraio 1995
|
CONTESTABILE Domenico |
FI |
Membro
fino al 23 maggio 1994
|
DE PAOLI Elidio |
Misto |
Membro
fino al 12 maggio 1994
|
Misto |
Vicepresidente
dal 12 maggio 1994
|
|
DIANA Lino |
PPI |
Membro
fino al 12 maggio 1994
|
PPI |
Vicepresidente
dal 12 maggio 1994
|
|
ELLERO Renato |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
|
FABRIS Giovanni |
Lega Nord |
Membro
|
GARATTI Luciano |
FI |
Membro
fino al 12 maggio 1994
|
FI |
Segretario
dal 12 maggio 1994
|
|
LAFORGIA Pietro Leonida |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 12 maggio 1994
|
Progr. Feder. |
Segretario
dal 12 maggio 1994
Deceduto il 6 dicembre 1995 |
|
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
MISSERVILLE Romano |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
PALUMBO Aniello |
PPI |
Membro
|
PELELLA Enrico |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 23 gennaio 1996
|
Progr. Feder. |
Segretario
dal 23 gennaio 1996
|
|
PELLEGRINO Giovanni |
Progr. Feder. |
Membro
|
PERLINGIERI Pietro |
PPI |
Membro
fino al 16 giugno 1994
|
PETRICCA Gianfranco |
Fino all'11 gennaio 1995 FI Dal 12 gennaio 1995 PPI |
Membro
|
PREIONI Marco |
Lega Nord |
Membro
fino al 12 maggio 1994
|
Lega Nord |
Presidente
dal 12 maggio 1994
|
|
ROSSO Mario |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal. |
Membro
fino al 21 febbraio 1995
|
RUSSO Giovanni |
Progr. Feder. |
Membro
|
SCALONE Filiberto |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
SCOPELLITI Francesca |
FI |
Membro
dal 23 maggio 1994
|
SENESE Salvatore |
Progr. Feder. |
Membro
dall'11 gennaio 1996
|
SILIQUINI Maria Grazia |
CCD |
Membro
dal 7 febbraio 1995
|
VOZZI Antonio |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
ZANOLETTI Tomaso |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 16 giugno 1994
|