Commissioni e Giunte
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 2 giugno 1994
Rinnovo biennale il 1 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BRAMBILLA Giorgio |
Lega Nord |
|
Vicepresidenti | ||
MANIS Adolfo |
FI |
|
RONCHI Edo |
Pr. Verdi-Rete |
|
Segretari | ||
GRIPPALDI Giuseppe Roberto |
AN-MSI, poi AN |
|
CARCARINO Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Giovanni |
Misto |
Membro
fino al 24 ottobre 1994
|
ANDREOLI Remo |
Fino al 15 maggio 1995 Lega Federal. Dal 16 maggio 1995 Misto |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 16 maggio 1995
|
ARMANI Costantino |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 16 maggio 1995
|
BEDONI Marisa |
Lega Nord |
Membro
dal 24 ottobre 1994
al 25 gennaio 1995
|
BRAMBILLA Giorgio |
Lega Nord |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Lega Nord |
Presidente
dal 2 giugno 1994
|
|
BRUNO GANERI Antonella |
Progr. Feder. |
Membro
|
CARCARINO Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Rif.Com.-Progr. |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
|
CARINI Ivaldo Sostituito da Marisa BEDONI dal 24 ottobre 1994 al 17 gennaio 1995. |
Lega Nord |
Membro
dal 24 ottobre 1994
al 17 gennaio 1995
|
COZZOLINO Carmine |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
CUSUMANO Stefano |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
DEBENEDETTI Franco |
Sinistra Dem. |
Membro
fino al 3 marzo 1995
|
DI BENEDETTO Doriano |
FI |
Membro
fino al 13 giugno 1995
|
DONISE Eugenio Mario |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 3 luglio 1995
|
FANTE Franco |
Lega Nord |
Membro
|
GIOVANELLI Fausto |
Progr. Feder. |
Membro
|
GRIPPALDI Giuseppe Roberto |
AN-MSI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
|
LA RUSSA Vincenzo |
CCD |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
LASAGNA Roberto |
FI |
Membro
dal 15 febbraio 1995
|
MANIS Adolfo |
FI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
FI |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
|
MATTEJA Bruno |
Fino al 18 ottobre 1994 Lega Nord Dal 19 ottobre 1994 Misto |
Membro
|
MODOLO Maria Antonia |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
NAPOLI Roberto |
CCD |
Membro
fino all'11 luglio 1995
|
PAROLA Vittorio |
Progr. Feder. |
Membro
|
PERUZZA Paolo |
Sinistra Dem. |
Membro
dal 3 marzo 1995
|
PINTO Michele |
PPI |
Membro
|
RIANI Paolo |
FI |
Membro
fino al 15 febbraio 1995
|
FI |
Membro
dal 13 giugno 1995
|
|
RONCHI Edo |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Pr. Verdi-Rete |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
|
|
SICA Vincenzo |
Progr. Feder. |
Membro
|
SPECCHIA Giuseppe |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
STANISCIA Angelo |
Progr. Feder. |
Membro
|
TERZI Silvestro |
Lega Nord |
Membro
|
VELTRI Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 3 luglio 1995
|