Michele SELLITTI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Campania - Collegio: 22 (Nocera - Angri - Sarno)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- IX Legislatura Senato
- XI Legislatura Senato
- XII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Ciampi-I:
Sottosegretario di Stato per i trasporti
dal 7 maggio 1993 al 1 gennaio 1994
Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione
dal 2 gennaio 1994 al 9 maggio 1994
Gruppo Progressista - PSI
:
Presidente
dal 21 aprile 1994
all'8 maggio 1996
(dall'11 gennaio 1995
il Gruppo assume la denominazione Laburista-Socialista-Progressista)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
Membro
dal 31 maggio 1994
all'8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dal 13 settembre 1994
all'8 maggio 1996