Roberto Maria RADICE
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Lombardia - Collegio: 13 (Desio)
Elezione:
27 marzo 1994
|
Mandati
- XII Legislatura Senato
- XIII Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-I:
Ministro dei lavori pubblici
dal 10 maggio 1994 al 16 gennaio 1995
Gruppo Forza Italia
:
Membro
dal 18 aprile 1994
all'8 maggio 1996
4ª Commissione permanente (Difesa):
Membro
dal 13 luglio 1995
all'8 maggio 1996
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 30 gennaio 1995
al 13 luglio 1995
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 17 gennaio 1995
(in sostituzione del
Doriano DI BENEDETTO fino al 17 gennaio 1995)
Membro
dal 17 gennaio 1995
al 30 gennaio 1995
(in sostituzione del
Doriano DI BENEDETTO dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995)