Giuseppe NISTICO'
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Lazio
Elezione:
27 marzo 1994
Dimissioni accettate il 4 luglio 1995 (sostituito da Franco RIGHETTI) |
Mandati
- XII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-I:
Sottosegretario di Stato per la sanità
dal 13 maggio 1994 al 16 gennaio 1995
Gruppo Forza Italia
:
Membro
dal 18 aprile 1994
al 4 luglio 1995
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 30 gennaio 1995
al 4 luglio 1995
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 31 maggio 1994
al 17 gennaio 1995
(in sostituzione del
Giovanni ZACCAGNA fino al 17 gennaio 1995)
Membro
dal 17 gennaio 1995
al 30 gennaio 1995
(in sostituzione del
Giovanni ZACCAGNA dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995)