Vincenzo MEO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Campania
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 14 aprile 1994
(dal 26 gennaio 1994
il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
Membro
dal 2 luglio 1992
al 14 aprile 1994
(sostituito da
Giuseppe GIACOVAZZO fino al 14 aprile 1994)
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le questioni regionali:
Membro
dal 21 ottobre 1992
al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dall'8 giugno 1993
al 9 giugno 1993