Scheda di attività
Giovanni GORIA
XI Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
Deputato al Parlamento
Dimissioni accettate il 29 luglio 1992 |
Mandati
- VII Legislatura Camera
- VIII Legislatura Camera
- IX Legislatura Camera
- X Legislatura Camera
- XI Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Andreotti-VII:
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
dal 12 aprile 1991 al 27 giugno 1992
Governo Amato-I:
Ministro delle finanze
dal 28 giugno 1992 al 21 febbraio 1993
Alla Camera dei Deputati
Gruppo DC
:
dal 12 maggio 1992
al 29 luglio 1992