Antonio GIAGU DEMARTINI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Sardegna
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- X Legislatura Senato
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Amato-I:
Sottosegretario di Stato per il tesoro
dal 30 giugno 1992 al 27 aprile 1993
Governo Ciampi-I:
Sottosegretario di Stato per la difesa
dal 7 maggio 1993 al 9 maggio 1994
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 14 aprile 1994
(dal 26 gennaio 1994
il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana)
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 2 luglio 1992
(in sostituzione del
Daria MINUCCI dal 2 luglio 1992 al 14 aprile 1994)
Membro
dal 2 luglio 1992
al 14 aprile 1994
(in sostituzione del
Daria MINUCCI fino al 14 aprile 1994)