Stefano CUSUMANO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Sicilia
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- XI Legislatura Senato
- XII Legislatura Senato
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 14 aprile 1994
(dal 26 gennaio 1994
il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana)
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 14 aprile 1994
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 17 giugno 1992
(sostituito da
Rosa JERVOLINO RUSSO fino al 17 giugno 1992)
(sostituito da
Giuliano ZOSO dal 17 giugno 1992 al 28 giugno 1992)
Membro
dal 17 giugno 1992
al 28 giugno 1992
(sostituito da
Rosa JERVOLINO RUSSO dal 16 giugno 1992 al 17 giugno 1992)
(sostituito da
Giuliano ZOSO fino al 28 giugno 1992)
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice:
Membro
dall'8 febbraio 1993
al 14 aprile 1994