Franco BONFERRONI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Emilia Romagna
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- VIII Legislatura Camera
- IX Legislatura Camera
- X Legislatura Camera
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Andreotti-VII:
Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
dal 17 aprile 1991 al 27 giugno 1992
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 26 novembre 1992
Componente del Comitato Direttivo
dal 26 novembre 1992
al 6 aprile 1993
Membro
dal 6 aprile 1993
al 14 aprile 1994
(dal 26 gennaio 1994
il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 28 giugno 1992
(in sostituzione del
Enzo Mario Nino LOMBARDI fino al 28 giugno 1992)
Membro
dal 28 giugno 1992
al 14 aprile 1994
(in sostituzione del
Enzo Mario Nino LOMBARDI dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992)