Carlo BALLESI
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Marche
Elezione:
5 aprile 1992
|
Mandati
- XI Legislatura Senato
- XII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 27 aprile 1992
al 17 giugno 1992
Componente del Comitato Direttivo
dal 17 giugno 1992
al 14 aprile 1994
(dal 26 gennaio 1994
il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana)
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari:
Membro
dal 12 gennaio 1993
al 14 aprile 1994
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):
Membro
dal 21 gennaio 1994
al 14 aprile 1994
2ª Commissione permanente (Giustizia):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 21 gennaio 1994
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 16 giugno 1992
al 28 giugno 1992
(sostituito da
Angelo PICANO fino al 28 giugno 1992)
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
sostituto
dal 2 luglio 1992
al 12 gennaio 1993
Membro
dal 12 gennaio 1993
al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale:
Membro
dal 10 settembre 1992
al 24 ottobre 1992
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:
Membro
dal 23 settembre 1992
al 9 giugno 1993
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:
Membro
dal 9 giugno 1993
al 14 aprile 1994