Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CAVAZZUTI Filippo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
FAVILLA Mauro |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
Deputati | ||
AIARDI Alberto |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
SERRENTINO Pietro |
PLI |
Membro
dal 28 aprile 1988
|
UMIDI SALA Neide Maria |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 28 aprile 1988
|