Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
(Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, art. 4)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Costituita
l'11 novembre 1987
Presidente
eletto l'11 novembre 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 12 novembre 1987
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BARCA Luciano, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Vicepresidenti | ||
SODDU Pietro, Deputato |
DC |
Dal 12 novembre 1987
|
INNAMORATO Antonio Mario, Senatore |
PSI |
Dal 12 novembre 1987
|
Segretari | ||
COVIELLO Romualdo Vittorio, Senatore |
DC |
Dal 12 novembre 1987
|
NUCARA Francesco, Deputato |
Repubblicano |
Dal 12 novembre 1987
al 26 luglio 1989
|
SANTORO Italico, Deputato |
Repubblicano |
Dal 9 novembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ABIS Lucio |
DC |
Membro
|
ALBERTI Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 26 gennaio 1989
|
BARCA Luciano |
PCI |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
PCI, poi Com. - PDS |
Presidente
dall'11 novembre 1987
|
|
COVIELLO Romualdo Vittorio |
DC |
Membro
fino al 12 novembre 1987
|
DC |
Segretario
dal 12 novembre 1987
|
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
|
FALCUCCI Franca |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
GIACOVAZZO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
INNAMORATO Antonio Mario |
PSI |
Membro
fino al 12 novembre 1987
|
PSI |
Vicepresidente
dal 12 novembre 1987
|
|
MESORACA Maurizio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 26 luglio 1988
|
PETRARA Onofrio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
PINTO Michele |
DC |
Membro
|
PONTONE Francesco |
MSI - DN |
Membro
|
SANNA Carlo |
Misto |
Membro
|
TAGLIAMONTE Francesco |
DC |
Membro
|
TRIPODI Girolamo |
PCI |
Membro
fino al 26 luglio 1988
|
VESENTINI Edoardo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 26 gennaio 1989
|
VIGNOLA Giuseppe |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
|
Deputati | ||
CIAMPAGLIA Alberto |
PSDI |
Membro
dal 24 ottobre 1989
|
CIOCIA Graziano |
Fino al 17 febbraio 1989 PSDI Dal 17 febbraio 1989 Misto |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
CONTE Carmelo |
PSI |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
D'AIMMO Florindo |
DC |
Membro
|
DIGLIO Pasquale |
PSI |
Membro
dal 25 gennaio 1990
|
DI PIETRO Giovanni |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 20 novembre 1989
|
GEREMICCA Andrea |
PCI |
Membro
fino al 15 novembre 1989
|
LAURICELLA Angelo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
NAPOLI Vito |
DC |
Membro
|
NICOTRA Benedetto |
DC |
Membro
|
NONNE Giovanni |
PSI |
Membro
|
NUCARA Francesco |
Repubblicano |
Membro
fino al 12 novembre 1987
|
Repubblicano |
Segretario
dal 12 novembre 1987
al 26 luglio 1989
|
|
PARLATO Antonio |
MSI-DN |
Membro
|
PERRONE Antonino |
DC |
Membro
|
RIDI Silvano |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 15 novembre 1989
|
SANNA Anna Filippa |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
SANTORO Italico |
Repubblicano |
Membro
dal 27 ottobre 1989
al 9 novembre 1989
|
Repubblicano |
Segretario
dal 9 novembre 1989
|
|
SCHETTINI Giacomo |
PCI |
Membro
fino al 20 novembre 1989
|
SODDU Pietro |
DC |
Membro
fino al 12 novembre 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 12 novembre 1987
|
|
TESSARI Alessandro |
Dal 10 luglio 1990 Fed. Europeo |
Membro
dal 20 giugno 1990
|
VESCE Emilio |
Fino al 17 aprile 1989 Fed. Europeo Dal 17 aprile 1989 Misto |
Membro
Dimissioni accettate il 20 giugno 1990 |