Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ZITO Sisinio |
PSI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Dal 27 settembre 1989
all'11 dicembre 1991
|
|
Vicepresidenti | ||
MELOTTO Giovanni Battista |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
RANALLI Giovanni |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Segretari | ||
GRASSI BERTAZZI Niccolo' |
DC |
Fino all'11 novembre 1987
|
MERIGGI Luigi |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Dal 27 settembre 1989
|
|
AZZARETTI Giovanni |
DC |
Dall'11 novembre 1987
al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
|
AZZARETTI Giovanni |
DC |
Membro
fino all'11 novembre 1987
|
DC |
Segretario
dall'11 novembre 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
BERLINGUER Giovanni |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
BOGGIO Carlo |
DC |
Membro
fino al 4 ottobre 1988
|
BONO Vincenza |
PSDI |
Membro
fino al 13 aprile 1988
|
PSDI |
Membro
dal 27 settembre 1988
al 27 settembre 1989
|
|
PSDI |
Membro
dal 22 luglio 1989
|
|
CARLI Guido In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pasquale PERUGINI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pasquale PERUGINI. |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
CARLOTTO Natale |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 22 luglio 1989
al 2 marzo 1990
|
|
CHESSA Gianfranco |
DC |
Membro
dal 30 aprile 1991
|
CONDORELLI Mario |
DC |
Membro
|
CORLEONE Franco Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 27 settembre 1989 al 15 maggio 1990. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 15 maggio 1990
|
DELL'OSSO Costantino Sostituito da Vincenza BONO dal 27 settembre 1988 al 22 luglio 1989. |
PSDI |
Membro
dal 27 settembre 1988
al 22 luglio 1989
|
DIONISI Angelo |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
fino al 18 febbraio 1991
|
DUO' Vielmo |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1990
|
FERRAGUTI Isa |
Com. - PDS |
Membro
dal 28 febbraio 1991
|
FERRARA Pietro |
PSI |
Membro
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
dal 28 giugno 1988
al 3 agosto 1989
|
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
fino al 12 aprile 1988
|
DC |
Membro
dal 13 aprile 1988
al 23 aprile 1988
|
|
GRASSI BERTAZZI Niccolo' |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Segretario
dal 5 agosto 1987
all'11 novembre 1987
|
|
DC |
Membro
dall'11 novembre 1987
|
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Membro
|
IMBRIACO Nicola |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
LAURIA Michele |
DC |
Membro
fino al 30 luglio 1991
|
MASCIADRI Cornelio |
Dal 17 luglio 1991 PSI |
Membro
dal 17 luglio 1991
|
MELOTTO Giovanni Battista |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
MERIGGI Luigi |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
MODUGNO Domenico Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 15 maggio 1990 al 22 aprile 1992. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 15 maggio 1990
al 22 aprile 1992
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 15 maggio 1990
|
|
NATALI Antonio |
PSI |
Membro
Deceduto il 22 marzo 1991 |
NERI Emilio |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1988
al 3 agosto 1989
|
ONGARO BASAGLIA Franca |
Sin. Ind. |
Membro
|
PELLEGRINO Bruno |
PSI |
Membro
dal 21 giugno 1991
al 17 luglio 1991
|
PERINA Francesco |
DC |
Membro
|
PERUGINI Pasquale Sostituito da Luigi GRANELLI dal 1 agosto 1987 al 13 aprile 1988. |
DC |
Membro
fino al 13 aprile 1988
|
DC |
Membro
dal 28 giugno 1988
al 22 luglio 1989
|
|
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
|
PETRONIO Giuseppe Lelio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Franco CORLEONE. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Franco CORLEONE. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Domenico MODUGNO. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 15 maggio 1990
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
PULLI Emilio |
DC |
Membro
|
RANALLI Giovanni |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
REZZONICO Augusto Sostituito da Natale CARLOTTO dal 1 agosto 1987 al 22 luglio 1989. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
SIGNORELLI Ferdinando |
MSI - DN |
Membro
|
SIRTORI Piergiorgio |
Misto |
Membro
|
TANI Carlo |
DC |
Membro
dal 23 aprile 1988
al 28 giugno 1988
|
TORLONTANO Glauco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VALCAVI Giovanni Beniamino |
PSI |
Membro
dal 3 aprile 1991
Dimissioni accettate il 18 giugno 1991 |
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSI |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PSI |
Presidente
dal 27 settembre 1989
all'11 dicembre 1991
|
|
PSI |
Membro
dall'11 dicembre 1991
|
|
ZUFFA Grazia |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|