Senatori
Senatori per regione di elezione
X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Regione Puglia
(Senatori: 21)
- ACQUAVIVA Gennaro
- BOMPIANI Adriano
-
BUSSETI Attilio
(Dimissioni accettate il 28 gennaio 1992, sostituito da FALLUCCHI Severino) -
CANNATA Giuseppe
(Deceduto il 2 dicembre 1990, sostituito da PELLEGRINO Giovanni) -
CONSOLI Vito
(Deceduto il 12 novembre 1989, sostituito da MONTINARO Orazio) - DE GIUSEPPE Giorgio
- DELL'OSSO Costantino
- DIPAOLA Giuseppe
-
FALLUCCHI Severino
(Subentrato il 30 gennaio 1992 in sostituzione di BUSSETI Attilio) - GIACOVAZZO Giuseppe
- IANNONE Giuseppe
- LOPS Pasquale
- MANIERI Maria Rosaria
- MEZZAPESA Pietro
-
MONTINARO Orazio
(Subentrato il 15 novembre 1989 in sostituzione di CONSOLI Vito) - MORO Maria Fida
- NEBBIA Giorgio
- ORLANDO Giulio Cesare
-
PELLEGRINO Giovanni
(Subentrato il 12 dicembre 1990 in sostituzione di CANNATA Giuseppe) - PETRARA Onofrio
- PULLI Emilio
- PUTIGNANO Nicola
- SPECCHIA Giuseppe
- VISIBELLI Roberto