Senatori
Senatori per regione di elezione
X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Regione Piemonte
(Senatori: 24)
- AGNELLI Susanna
- BAIARDI Ennio
- BOGGIO Carlo
- BOZZELLO VEROLE Eugenio
- BRINA Alfio
- CARLOTTO Natale
-
CASSOLA Roberto
(Dimissioni accettate il 3 luglio 1991, sostituito da MASCIADRI Cornelio) -
CHESSA Gianfranco
(Subentrato il 26 marzo 1991 in sostituzione di DONAT-CATTIN Carlo) -
CORRENTI Giovanni
(Subentrato il 3 agosto 1988 in sostituzione di NAPOLEONI Claudio) -
CRAVERI Piero
(Dimissioni accettate il 9 luglio 1987, sostituito da STRIK LIEVERS Lorenzo) -
DONAT-CATTIN Carlo
(Deceduto il 18 marzo 1991, sostituito da CHESSA Gianfranco) - FASSINO Giuseppe
- FOA Vittorio
- GALLO Ignazio Marcello
- GIANOTTI Lorenzo
- LEONARDI Ezio
- LIBERTINI Lucio
-
MASCIADRI Cornelio
(Subentrato il 10 luglio 1991 in sostituzione di CASSOLA Roberto) - MAZZOLA Francesco
-
NAPOLEONI Claudio
(Deceduto il 31 luglio 1988, sostituito da CORRENTI Giovanni) - NESPOLO Carla Federica
- PAGANI Maurizio
- PECCHIOLI Ugo
- POLI Luigi
- POZZO Cesare
-
STRIK LIEVERS Lorenzo
(Subentrato il 9 luglio 1987 in sostituzione di CRAVERI Piero) - TRIGLIA Riccardo
- VISCA Giuseppe